EP3553456 - HALFTERTRÄGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 13.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Safariland, LLC 13386 International Parkway Jacksonville, FL 32218 / US | [2019/42] | Erfinder | 01 /
ROGERS, William H. 3315 Kindred Spirit Lane St. Augustine, FL 32092 / US | 02 /
McKENDRICK, Matthew E. 13064 Christine Marie Ct. Jacksonville, FL 32225 / US | 03 /
VACCARO, Dylan 11707 Donato Drive Jacksonville, FL 32226 / US | [2019/42] | Vertreter | Findlay, Alice Rosemary Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2019/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19151040.3 | 09.01.2019 | [2019/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201815950731 | 11.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815950731 | [2019/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3553456 | Datum: | 16.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3553456 | Datum: | 19.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.2019 | Klassifikation | IPC: | F41C33/04 | [2019/42] | CPC: |
F41C33/045 (EP);
F41C33/041 (EP);
F41C33/043 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/20] |
Frühere [2019/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HALFTERTRÄGER | [2019/42] | Englisch: | HOLSTER MOUNT | [2019/42] | Französisch: | MONTAGE D'ÉTUI | [2019/42] | Prüfungsverfahren | 06.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/20] | 06.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.04.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.04.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.04.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.02.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.01.2019 | AL | 19.05.2021 | AT | 19.05.2021 | CY | 19.05.2021 | DK | 19.05.2021 | EE | 19.05.2021 | FI | 19.05.2021 | HR | 19.05.2021 | LT | 19.05.2021 | LV | 19.05.2021 | MC | 19.05.2021 | MK | 19.05.2021 | NL | 19.05.2021 | PL | 19.05.2021 | RO | 19.05.2021 | RS | 19.05.2021 | SE | 19.05.2021 | SI | 19.05.2021 | SK | 19.05.2021 | SM | 19.05.2021 | BG | 19.08.2021 | NO | 19.08.2021 | GR | 20.08.2021 | IS | 19.09.2021 | PT | 20.09.2021 | IE | 09.01.2022 | LU | 09.01.2022 | BE | 31.01.2022 | CH | 31.01.2022 | LI | 31.01.2022 | [2024/25] |
Frühere [2024/23] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
MK | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IE | 09.01.2022 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IE | 09.01.2022 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IE | 09.01.2022 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
CH | 31.01.2022 | ||
LI | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
LU | 09.01.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 19.05.2021 | |
DK | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5419472 (HELLWEG ALBERT W [US], et al) [A] 1-12 * abstract * * column 2, line 3 - line 55 * * figure - *; | [A]JPH09229596 (SANSHU KOGYO KK) [A] 1-12 * abstract *; | [A]EP1479998 (RADAR LEATHER DIVISION S R L [IT]) [A] 1-12 * abstract * * paragraph [0019] * * paragraph [0020] * * figure - * * up, down, size and rotation *; | [A]US7866515 (BUIS III CHARLES E [US], et al) [A] 1-12 * abstract * * column 9, line 30 - column 10, line 15 * * figure - * * 4 vertical drop positions. *; | [A]WO2011141453 (KRAFT JOSEF [AT]) [A] 1-12 * abstract * * page 2 - page 3 * * page 5 ** figure - *; | [A]US2013181018 (KENDRICK KARL [US]) [A] 1-12 * abstract * * paragraphs [0014] - [0016] * * figure - * * standard Safariland IPSC race holster. *; | [A]US2015097011 (CLIFTON JR NORMAN E [US]) [A] 1-12 * abstract * * paragraph [0014] * * figure - * |