EP3517799 - BIEGEFEDERELEMENT AUS FASERKUNSTSTOFFVERBUNDMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.02.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten DANTO Invention GmbH & Co. KG Sangenweg 20 64589 Stockstadt am Rhein / DE | Für alle benannten Staaten Rheinmetall Invent GmbH Alfred-Pierburg-Str. 1 41460 Neuss / DE | [2024/27] |
Frühere [2020/16] | Für alle benannten Staaten DANTO Invention GmbH & Co. KG Sangenweg 20 64589 Stockstadt am Rhein / DE | ||
Für alle benannten Staaten KS Kolbenschmidt GmbH Karl-Schmidt-Strasse 2 74172 Neckarsulm / DE | |||
Frühere [2019/31] | Für alle benannten Staaten DANTO Invention GmbH & Co. KG Sangenweg 20 64589 Stockstadt am Rhein / DE | Erfinder | 01 /
Keller, Tobias Am Geispitzheimer Hof 6 67596 Dittelsheim-Heßloch / DE | [2019/31] | Vertreter | Habermann Intellectual Property Partnerschaft von Patentanwälten mbB Dolivostraße 15A 64293 Darmstadt / DE | [2019/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19153741.4 | 25.01.2019 | [2019/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810101736 | 25.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018101736 | [2019/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3517799 | Datum: | 31.07.2019 | Sprache: | DE | [2019/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2019 | Klassifikation | IPC: | F16F1/368, F16F1/42, F16F1/02, // F16F1/13 | [2024/15] | CPC: |
F16F1/368 (EP);
F16F1/024 (EP);
F16F1/422 (EP);
F16F1/13 (EP);
F16F2228/06 (EP);
F16F2230/0023 (EP)
|
Frühere IPC [2019/31] | F16F1/368, F16F1/42, // F16F1/13 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] |
Frühere [2019/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIEGEFEDERELEMENT AUS FASERKUNSTSTOFFVERBUNDMATERIAL | [2019/31] | Englisch: | FLEXING SPRING ELEMENT MADE FROM A FIBRE PLASTIC COMPOSITE MATERIAL | [2019/31] | Französisch: | ÉLÉMENT À RESSORT DE FLEXION CONSTITUÉ D'UN MATÉRIAU COMPOSITE À BASE DE FIBRES SYNTHÉTIQUES | [2019/31] | Prüfungsverfahren | 31.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/11] | 31.01.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 08.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.03.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]WO8500207 (SECRETARY TRADE IND BRIT [GB]) [X] 1,2,7 * abstract * * page 1, lines 1-34 * * page 4, line 32 - line 37 * * page 7, line 14 - line 20 * * page 7, line 28 - page 8, line 25 * [A] 3-6,10 [Y] 11-13 [I] 8,9; | [XA]US5102107 (SIMON JEAN-MICHEL [FR], et al) [X] 1,2,7,8 * abstract * * column 10, line 3 - line 28 * [A] 9-12; | [XA]JPH084816 (KURASHIKI KAKO) [X] 1,2,7,9,11 * figures 1, 5, 13 * [A] 8,10,12,13; | [XI]EP1046361 (RECTICEL [BE]) [X] 1-3,5,6 * figures 1, 2 * * Absätze [0010], [0027] * [I] 4; | [YA]DE102013223038 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [Y] 11-13 * figures 4a, 4b * * Absätze [0017]-[0020], [0030], [0040] * [A] 1-10; | [A]EP2990684 (KELLER TOBIAS [DE]) [A] 1-13* abstract * |