EP3499209 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DIE BRILLENGLAS-QUALITÄTSKONTROLLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.08.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carl Zeiss Vision International GmbH Turnstrasse 27 73430 Aalen / DE | [2019/25] | Erfinder | 01 /
HANßEN, Adalbert Elsterweg 4 73434 Aalen / DE | [2019/25] | Vertreter | Gauss, Nikolai, et al Pfiz/Gauss Patentanwälte PartmbB Tübingerstraße 26 70178 Stuttgart / DE | [2019/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19155525.9 | 30.04.2014 | [2019/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201310208090 | 02.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013208090 | [2019/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3499209 | Datum: | 19.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3499209 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | DE | [2020/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.05.2019 | Klassifikation | IPC: | G01M11/02 | [2019/25] | CPC: |
G01M11/025 (EP);
G01M11/0235 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/39] |
Frühere [2019/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR DIE BRILLENGLAS-QUALITÄTSKONTROLLE | [2019/25] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR QUALITY CONTROL OF GLASS FOR SPECTACLES | [2019/25] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DESTINÉS AU CONTRÔLE QUALITÉ DE VERRE DE LUNETTE | [2019/25] | Prüfungsverfahren | 15.08.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/39] | 15.08.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.06.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 30.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP14166630.5 / EP2799832 | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | NL | 23.09.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | AT | 30.04.2021 | GB | 30.04.2021 | IE | 30.04.2021 | LU | 30.04.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | AL | 09.09.2020 | |
CY | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
AT | 30.04.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 09.09.2020 | |
CY | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
AT | 30.04.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 09.09.2020 | |
CY | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
AT | 30.04.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
AT | 30.04.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/37] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
AT | 30.04.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
IE | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
GB | 30.04.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
LU | 30.04.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | EE | 09.09.2020 | |
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0395831 (TAUNTON TECH INC [US]) [A] 1-13* the whole document *; | [A]US6222621 (TAGUCHI SHINICHIRO [JP]) [A] 1-13 * the whole document *; | [Y]EP1291634 (NIDEK KK [JP]) [Y] 1-13 * paragraph [0010] - paragraph [0037]; figures 1-5 *; | [Y]DE102007061375 (RODENSTOCK GMBH [DE]) [Y] 1-13 * column 67 - column 95; figures 1-6 *; | [XI]EP2189776 (HOYA CORP [JP]) [X] 1,2,4-13 * paragraph [0028] - paragraph [0133]; figures 1-12 * [I] 1-13 |