EP3693243 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR STEUERUNG EINES AUTOMATISIERTEN FAHRSYSTEMS EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.01.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zenuity AB Lindholmspiren 2 417 56 Göteborg / SE | [2020/33] | Erfinder | 01 /
TRAM, Tommy Gustaf Dalénsgatan 6 417 22 Göteborg / SE | 02 /
JANSSON, Anton Solventilsgatan 7 417 23 Göteborg / SE | 03 /
GRÖNBERG, Robin Hällskriftsgatan 5 417 26 Göteborg / SE | [2020/33] | Vertreter | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2020/33] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19155773.5 | 06.02.2019 | [2020/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3693243 | Datum: | 12.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.08.2019 | Klassifikation | IPC: | B60W30/16, // B60W50/00 | [2020/33] | CPC: |
B60W30/16 (EP,US);
G05D1/0236 (CN);
B60W50/085 (US);
G05D1/0221 (CN);
G05D1/0223 (CN);
G05D1/0251 (CN);
G05D1/0257 (CN);
G05D1/0278 (CN);
G05D1/0285 (CN);
G06F18/2178 (US);
B60W2050/0013 (EP);
B60W2050/0014 (US);
B60W2050/0022 (EP);
B60W2050/0028 (EP);
B60W2050/0067 (EP);
B60W2050/0088 (EP);
B60W2540/043 (EP);
B60W2540/10 (US);
B60W2540/12 (US);
B60W2540/21 (US);
B60W2540/215 (EP);
B60W2540/225 (US);
B60W2552/10 (US);
B60W2554/00 (EP);
B60W2554/402 (US);
B60W2554/404 (US);
B60W2554/80 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/09] |
Frühere [2020/33] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR STEUERUNG EINES AUTOMATISIERTEN FAHRSYSTEMS EINES FAHRZEUGS | [2020/33] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING AN AUTOMATED DRIVING SYSTEM OF A VEHICLE | [2020/33] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE COMMANDE D'UN SYSTÈME DE CONDUITE AUTOMATIQUE D'UN VÉHICULE | [2020/33] | Prüfungsverfahren | 27.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/09] | 27.01.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2018139993 (FORD GLOBAL TECH LLC [US]) [X] 1-15 * figures 1-4 ** the whole document *; | [X]US2018229723 (JIANG ZHEN [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-4 * * paragraphs [0020] - [0023] * * paragraph [0026] * * the whole document * |