EP3528483 - MEDIENZUFÜHRUNGSVORRICHTUNG UND BILDLESEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.11.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.01.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.09.2023 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 01.11.2023 [2023/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 1-6, Shinjuku 4-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-8801 / JP | [2019/34] | Erfinder | 01 /
SHIOTA, Takayuki c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | [2019/34] | Vertreter | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [2019/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19157466.4 | 15.02.2019 | [2019/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180027901 | 20.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018027901 | [2019/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3528483 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3528483 | Datum: | 09.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2019 | Klassifikation | IPC: | H04N1/00, H04N1/32, // B65H7/06, B65H5/36 | [2019/34] | CPC: |
H04N1/00779 (EP,US);
B65H7/06 (EP,US);
B65H5/062 (US);
B65H5/36 (US);
B65H7/12 (CN);
B65H7/125 (US);
H04N1/00761 (EP,US);
H04N1/00769 (EP,US);
H04N1/0079 (EP,US);
B65H2511/12 (US);
B65H2511/20 (CN);
B65H2511/528 (CN,US);
B65H2515/82 (US);
B65H2553/30 (CN,US);
B65H2801/06 (US);
B65H2801/39 (CN,US);
H04N1/00681 (EP,US);
H04N1/00771 (EP,US);
H04N1/00774 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B65H2511/20, B65H2220/01 (CN);
B65H2511/528, B65H2220/03 (CN) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/10] |
Frühere [2019/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEDIENZUFÜHRUNGSVORRICHTUNG UND BILDLESEVORRICHTUNG | [2019/34] | Englisch: | MEDIUM FEEDING DEVICE AND IMAGE READING APPARATUS | [2019/34] | Französisch: | DISPOSITIF D'ALIMENTATION DE SUPPORT ET APPAREIL DE LECTURE D'IMAGE | [2019/34] | Prüfungsverfahren | 29.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/10] | 29.01.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.11.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.01.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.12.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 09.03.2022 | AT | 09.03.2022 | CZ | 09.03.2022 | DK | 09.03.2022 | EE | 09.03.2022 | ES | 09.03.2022 | FI | 09.03.2022 | HR | 09.03.2022 | IT | 09.03.2022 | LT | 09.03.2022 | LV | 09.03.2022 | MC | 09.03.2022 | NL | 09.03.2022 | PL | 09.03.2022 | RO | 09.03.2022 | RS | 09.03.2022 | SE | 09.03.2022 | SI | 09.03.2022 | SK | 09.03.2022 | SM | 09.03.2022 | BG | 09.06.2022 | NO | 09.06.2022 | GR | 10.06.2022 | IS | 09.07.2022 | PT | 11.07.2022 | [2023/44] |
Frühere [2023/35] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
CZ | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
IT | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
CZ | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SI | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
CZ | 09.03.2022 | ||
DK | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 09.03.2022 | |
AT | 09.03.2022 | ||
CZ | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 09.03.2022 | |
CZ | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
IS | 09.07.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 09.03.2022 | |
CZ | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
PL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 09.03.2022 | |
CZ | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SK | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 09.03.2022 | |
CZ | 09.03.2022 | ||
EE | 09.03.2022 | ||
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 09.03.2022 | |
ES | 09.03.2022 | ||
FI | 09.03.2022 | ||
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
RO | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
SM | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
PT | 11.07.2022 | ||
Frühere [2022/44] | FI | 09.03.2022 | |
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
NL | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 09.03.2022 | |
HR | 09.03.2022 | ||
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 09.03.2022 | |
LT | 09.03.2022 | ||
LV | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
GR | 10.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 09.03.2022 | |
LT | 09.03.2022 | ||
RS | 09.03.2022 | ||
SE | 09.03.2022 | ||
BG | 09.06.2022 | ||
NO | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 09.03.2022 | |
NO | 09.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]US2010109232 (KAJITA MASAHITO [JP]) [X] 1 * abstract * * claims 1,12 * * figures 1,5 * * paragraphs [0006] - [0009] * * paragraphs [0029] , [0034] - [0038] * [A] 7,8,10,11 [Y] 2-4,9 [I] 5,6; | [A]EP2701010 (PFU LTD [JP]) [A] 7-11 * abstract * * claim 1 * * figure 9 ** paragraphs [0121] , [0142] , [0158] - [0159] *; | [YA]US2014062008 (HONGO MASANOBU [JP], et al) [Y] 4 * paragraphs [0101] - [0104] * * paragraphs [0141] , [0144] * * paragraphs [0156] - [0157] * [A] 6,10; | [YA]US2016059593 (OTSUKA KAZUO [JP]) [Y] 2,3,9 * figure 20 * * paragraphs [0168] - [0170] * [A] 6; | [XAYI]JP2017088269 (SEIKO EPSON CORP) [X] 1,10,11 * abstract * * figures 1-7 * * paragraphs [0001] , [0007] , [0019] * * paragraphs [0022] - [0027] * * paragraphs [0039] , [0052] * * paragraphs [0071] - [0072] * [A] 7,8 [Y] 2-4,9 [I] 5,6 | vom Anmelder | JP2012193040 | JP2017039589 | JP20180027901 |