EP3540171 - UNTERE SCHIENE ZUR VERWENDUNG MIT EINER ABDECKUNG EINER ARCHITEKTONISCHEN STRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.01.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.11.2022 [2022/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hunter Douglas Inc. One Blue Hill Plaza Pearl River, New York 10965 / US | [2019/38] | Erfinder | 01 /
Mcneill, David B. c/o Hunter Douglas Industries BV P.O. Box 5072 2 Piekstraat 3008 AB Rotterdam / NL | 02 /
Van der Kolk, Nicholas E. c/o Hunter Douglas Industries BV P.O. Box 5072 2 Piekstraat 3008 AB Rotterdam / NL | [2019/38] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Frühere [2019/38] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19159170.0 | 25.02.2019 | [2019/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862635190P | 26.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862635190 P | [2019/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3540171 | Datum: | 18.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3540171 | Datum: | 20.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2019 | Klassifikation | IPC: | E06B9/42, A47H23/01 | [2019/38] | CPC: |
E06B9/42 (EP,KR,US);
E06B9/32 (US);
A47H23/01 (EP,US);
E06B9/34 (EP,US);
E06B9/388 (EP,US);
E06B9/56 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] |
Frühere [2019/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNTERE SCHIENE ZUR VERWENDUNG MIT EINER ABDECKUNG EINER ARCHITEKTONISCHEN STRUKTUR | [2019/38] | Englisch: | BOTTOM RAIL FOR USE WITH AN ARCHITECTURAL-STRUCTURE COVERING | [2019/38] | Französisch: | RAIL INFÉRIEUR À UTILISER AVEC UN REVÊTEMENT DE STRUCTURE ARCHITECTURALE | [2019/38] | Prüfungsverfahren | 18.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/26] | 18.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.06.2020 | Einwendungen Dritter | 10.01.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.05.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/44] | 17.06.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS5957610 (METAKO KIGYO KK) [A] 12-15* figure 6 *; | [X]JPS6034290U (-) [X] 12,13 * figure 4 *; | [X]EP1384849 (HUNTER DOUGLAS IND BV [NL]) [X] 12-15 * paragraph [0001]; figures 3A,3B *; | [A]US2012097346 (NG PHILIP [CA]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [XA]JP2017206875 (TACHIKAWA BLIND MFG) [X] 1,2 * paragraphs [0065] , [0067] , [0071] , [0074]; figures 5,6,8 * [A] 3-11 |