Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3552788 | Globale Akte | 19.08.2020 | B1 | EP3552788 | 16.10.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1853058 | 09.04.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR3079770 | 27.03.2020 | B1 | FR3079770 | 11.10.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1853058 | 09.04.2018 |