EP3570328 - ANZEIGE MIT ORGANISCHEN LICHTEMITTIERENDEN DIODEN MIT FARBUMWANDLUNGSTAFEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17113 / KR | [N/P] |
Frühere [2019/47] | Für alle benannten Staaten Samsung Display Co., Ltd 17113, 1, Samsung-ro Giheung-Gu Yongin-si Gyeonggi-do / KR | Erfinder | 01 /
SONG, In Seok 2068-13, Hwadong-ro, Idong-myeon, Pocheon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
JOO, Sun-Kyu 634-1601, 76, Bongyeong-ro 1517beon-gil Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
KIM, Byung-Chul 833-2001, 26, Yeongtong-ro 290beon-gil Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 04 /
KIM, In Ok 103-1801, 615, Sumogwon-ro, Osan-si Gyeonggi-do / KR | 05 /
LEE, Gak Seok 349-2004, 171, Dongtanjungang-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do / KR | 06 /
JANG, Chang-Soon 14-508, 74, Gongneung-ro 34-gil, Nowon-gu Seoul / KR | [2019/47] | Vertreter | Taor, Simon Edward William, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2019/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19166322.8 | 29.03.2019 | [2019/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180054711 | 14.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180054711 | [2019/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3570328 | Datum: | 20.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2019 | Klassifikation | IPC: | H01L27/32, H01L51/52 | [2019/47] | CPC: |
H10K59/38 (EP,CN,KR,US);
H10K30/87 (KR);
H10K50/854 (US);
H10K59/126 (US);
H10K59/877 (EP,CN,KR);
H10K59/879 (EP,CN,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] |
Frühere [2019/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGE MIT ORGANISCHEN LICHTEMITTIERENDEN DIODEN MIT FARBUMWANDLUNGSTAFEL | [2019/47] | Englisch: | ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE DISPLAY INCLUDING COLOR CONVERSION PANEL | [2019/47] | Französisch: | AFFICHEUR À DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE ORGANIQUE COMPRENANT UN PANNEAU DE CONVERSION DE COULEUR | [2019/47] | Prüfungsverfahren | 20.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/26] | 20.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2004139849 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS, et al); | [A]JP2005002290 (ASAHI DENKA KOGYO KK, et al); | [X]JP2005123088 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS); | [I]JP2009224063 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS); | [XI]WO2013111696 (SHARP KK [JP]); | [XP]EP3339920 (SAMSUNG DISPLAY CO LTD [KR]) |