EP3721835 - HERZKLAPPENPROTHESE UND VERFAHREN ZUR MESSUNG DES FUNKTIONSABBAUS DER PROTHESE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 11.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.09.2021 [2021/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BIOTRONIK AG Ackerstrasse 6 8180 Bülach / CH | [2020/42] | Erfinder | 01 /
Degen, Nicholas Bahnhofstrasse 36 8222 Beringen / CH | 02 /
Ulmer, Jens Fritz-Gottlieb Pfister-Weg 22 8703 Erlenbach / CH | 03 /
Finnberg, Thomas Kyburgstrasse 29 8037 Zürich / CH | 04 /
Stiehm, Michael Albin-Köbis-Strasse 5f 18146 Rostock / DE | 05 /
Erdbrügger, Wilhelm Westerwikstrasse 79 44379 Dortmund / DE | [2020/42] | Vertreter | Biotronik Corporate Services SE Corporate Intellectual Property Sieversufer 7-9 12359 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2020/42] | Keck, Hans-Georg Biotronik Corporate Services SE Corporate Intellectual Property Sieversufer 7 - 9 12359 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19168856.3 | 12.04.2019 | [2020/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3721835 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2019 | Klassifikation | IPC: | A61F2/24, // A61B5/00 | [2020/42] | CPC: |
A61F2/2418 (EP);
A61B5/026 (EP);
A61B5/4851 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERZKLAPPENPROTHESE UND VERFAHREN ZUR MESSUNG DES FUNKTIONSABBAUS DER PROTHESE | [2020/42] | Englisch: | HEART VALVE PROTHESIS AND METHOD FOR MEASURING FUNCTIONAL DEGRADATION OF THE PROSTHESIS | [2020/42] | Französisch: | PROTHÈSE VALVULAIRE CARDIAQUE ET PROCÉDÉ DE MESURE DE LA DÉGRADATION FONCTIONNELLE DE LA PROTHÈSE | [2020/42] | Prüfungsverfahren | 15.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/39] | 10.05.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2016045316 (BRAIDO PETER N [US], et al) [X] 1-3,6,7,13,14 * paragraphs [0031] - [0041]; figures 3A,3B,4B * [I] 4,5,8-12; | [XI]US2017258585 (MARQUEZ SALVADOR [US], et al) [X] 1,6,7,13 * paragraphs [0159] - [0185]; figures 20-25 * [I] 2-5,8-12,14; | [A] - MUSII ROMAN ET AL, "Modeling and calculation of the temperature-force regime of functioning of a spherical bimetallic sensor in a nonstationary electromagnetic field", 2019 IEEE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE EXPERIENCE OF DESIGNING AND APPLICATION OF CAD SYSTEMS (CADSM), IEEE, (20190226), doi:10.1109/CADSM.2019.8779355, pages 1 - 4, XP033583989 [A] 1,7-12 * Introduction * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CADSM.2019.8779355 |