EP3540772 - TRANSISTOR UND ANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.03.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.06.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.07.2023 [2023/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi Kanagawa-ken 243-0036 / JP | [2019/38] | Erfinder | 01 /
Yamazaki, Shunpei Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 02 /
Sakakura, Masayuki Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 03 /
Watanabe, Ryosuke Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 04 /
Sakata, Junichiro Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 05 /
Akimoto, Kengo Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 06 /
Miyanaga, Akiharu Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 07 /
Hirohashi, Takuya Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 08 /
Kishida, Hideyuki Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa / JP | [2019/38] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19169904.0 | 26.08.2010 | [2019/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090215084 | 16.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009215084 | [2019/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3540772 | Datum: | 18.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2019 | Klassifikation | IPC: | H01L27/12, H01L29/786, H01L29/04 | [2019/38] | CPC: |
H01L29/7869 (EP,CN,KR,US);
H01L29/786 (CN);
G02F1/1362 (CN);
H01L27/1225 (EP,CN,KR,US);
H01L29/04 (EP,CN,KR,US);
H01L29/045 (EP,CN,US);
H01L29/06 (CN);
H01L29/78618 (EP,KR,US);
H01L29/78693 (EP,CN,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2020/17] |
Frühere [2019/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSISTOR UND ANZEIGEVORRICHTUNG | [2019/38] | Englisch: | TRANSISTOR AND DISPLAY DEVICE | [2019/38] | Französisch: | TRANSISTOR ET AFFICHEUR | [2019/38] | Prüfungsverfahren | 16.03.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/17] | 16.03.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/30] | 22.03.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/30] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10817049.9 / EP2478554 | EP12181246.5 / EP2544237 | EP17169070.4 / EP3217435 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2022 | 13   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2007055256 (CANON KK [JP], et al); | [A]US2007187678 (HIRAO TAKASHI [JP], et al); | [A]US2008099803 (LI YUNING [CA], et al) | vom Anmelder | JP20070096055 | JP20070123861 | JP20090215084 |