EP3560854 - MANIPULATIONSSICHERER BEHÄLTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Multi Packaging Solutions UK Limited Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW / GB | [2019/44] | Erfinder | 01 /
Davis, Nigel 22 Northern Drive Trowell Nottingham, Nottinghamshire NG9 3QL / GB | [2019/44] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2019/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19171054.0 | 25.04.2019 | [2019/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20180006942 | 27.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201806942 | GB20190002207 | 18.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201902207 | [2019/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3560854 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3560854 | Datum: | 19.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2019 | Klassifikation | IPC: | B65D5/10, B65D5/02, B65D5/54 | [2023/06] | CPC: |
B65D5/0254 (EP);
B65D5/106 (EP,US);
B65D5/0227 (US);
B65D5/4266 (US);
B65D5/541 (EP);
B65D5/665 (US);
|
Frühere IPC [2019/44] | B65D5/02, B65D5/54 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/23] |
Frühere [2019/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MANIPULATIONSSICHERER BEHÄLTER | [2019/44] | Englisch: | TAMPER EVIDENT CONTAINER | [2019/44] | Französisch: | RÉCIPIENT ANTI-SABOTAGE | [2019/44] | Prüfungsverfahren | 27.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/23] | 27.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SI | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/26] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE9306900U (HERMAN SCHÖTT GMBH OFFSETDRUCKEREI) [X] 1-3,9,10 * page 4, line 4 - page 5, line 30; figures 1-4 * [I] 4-8,11-15; | [A]US2005199692 (NELSON DANIEL J [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0046] - paragraph [0082]; figures 1,8 *; | [XI]DE602004007700T (PACKART SAS [FR]) [X] 1,9,10 * paragraph [0047] - paragraph [0132]; figures 1-4 * [I] 2-8,11-15; | [XI]DE202010014299U (CD CARTONDRUCK AG [DE]) [X] 1-3,9,10 * paragraph [0036] - paragraph [0052]; figures 1-6 * [I] 4-8,11-15 |