EP3561239 - KEILADAPTERDICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.06.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.01.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Frühere [2019/44] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Erfinder | 01 /
ZHENG, Rui He 144 Benz Street Ansonia, CT 06401 / US | 02 /
STRONG, Paul E 592 East Road Bristol, CT 06010 / US | [2022/29] |
Frühere [2019/44] | 01 /
ZHENG, Rui He 144 Benz Street Ansonia, CT Connecticut 06401 / US | ||
02 /
STRONG, Paul E 592 East Road Bristol, CT Connecticut 06010 / US | Vertreter | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Frühere [2019/44] | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19171269.4 | 26.04.2019 | [2019/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201815965518 | 27.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815965518 | [2019/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3561239 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3561239 | Datum: | 20.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.2019 | Klassifikation | IPC: | F02C7/32, F02C7/22 | [2021/34] | CPC: |
F02C7/222 (EP,US);
F16L23/036 (US);
F02C7/32 (EP);
F16L23/0283 (EP);
F16L23/12 (US);
F16L23/162 (US);
F16L41/004 (EP);
F16L41/086 (EP);
F05D2230/64 (US);
|
Frühere IPC [2019/44] | F01D25/18, F02C7/22, F16L23/028, F16L41/00, F16L41/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/24] |
Frühere [2019/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KEILADAPTERDICHTUNG | [2019/44] | Englisch: | WEDGE ADAPTER SEAL | [2019/44] | Französisch: | JOINT D'ADAPTATEUR DE CALE | [2019/44] | Prüfungsverfahren | 30.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/24] | 30.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.12.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 08.02.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.06.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.06.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.06.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 21.04.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 20.07.2022 | AT | 20.07.2022 | CZ | 20.07.2022 | DK | 20.07.2022 | EE | 20.07.2022 | ES | 20.07.2022 | FI | 20.07.2022 | HR | 20.07.2022 | IT | 20.07.2022 | LT | 20.07.2022 | LV | 20.07.2022 | MC | 20.07.2022 | NL | 20.07.2022 | PL | 20.07.2022 | RO | 20.07.2022 | RS | 20.07.2022 | SE | 20.07.2022 | SI | 20.07.2022 | SK | 20.07.2022 | SM | 20.07.2022 | NO | 20.10.2022 | GR | 21.10.2022 | IS | 20.11.2022 | PT | 21.11.2022 | [2024/26] |
Frühere [2024/08] | AL | 20.07.2022 | |
AT | 20.07.2022 | ||
CZ | 20.07.2022 | ||
DK | 20.07.2022 | ||
EE | 20.07.2022 | ||
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
MC | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RO | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SI | 20.07.2022 | ||
SK | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 20.07.2022 | |
AT | 20.07.2022 | ||
CZ | 20.07.2022 | ||
DK | 20.07.2022 | ||
EE | 20.07.2022 | ||
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RO | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SI | 20.07.2022 | ||
SK | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 20.07.2022 | |
AT | 20.07.2022 | ||
CZ | 20.07.2022 | ||
DK | 20.07.2022 | ||
EE | 20.07.2022 | ||
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RO | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SK | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 20.07.2022 | |
CZ | 20.07.2022 | ||
DK | 20.07.2022 | ||
EE | 20.07.2022 | ||
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RO | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SK | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 20.07.2022 | |
CZ | 20.07.2022 | ||
DK | 20.07.2022 | ||
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RO | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/21] | DK | 20.07.2022 | |
ES | 20.07.2022 | ||
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/20] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
SM | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/12] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
IS | 20.11.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/11] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
PL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/10] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
HR | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
GR | 21.10.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/09] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
LV | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
PT | 21.11.2022 | ||
Frühere [2023/08] | ES | 20.07.2022 | |
FI | 20.07.2022 | ||
LT | 20.07.2022 | ||
NL | 20.07.2022 | ||
RS | 20.07.2022 | ||
SE | 20.07.2022 | ||
NO | 20.10.2022 | ||
Frühere [2023/06] | NL | 20.07.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE20020014U (MOTUS ENGINEERING GMBH & CO KG [DE]) [Y] 2 * abstract ** figure 1 *; | [XY]CN201803015U (QUANZHOU FENGZE DONGFANG MACHINERY CO LTD) [X] 1,3-13 * abstract * * figures 1,2 * [Y] 2; | [XY]EP2808590 (U TEC CO LTD [JP]) [X] 1,3-13 * abstract * * paragraph [0109] - paragraph [0112] * * paragraph [0169] * * figures 9a-10 * [Y] 2 |