EP3586871 - IMPFSTOFF GEGEN DAS RESPIRATORISCHE SYNZYTIALVIRUS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten CureVac SE Friedrich-Miescher-Straße 15 72076 Tübingen / DE | [2023/01] |
Frühere [2021/10] | Für alle benannten Staaten CureVac AG Friedrich-Miescher-Straße 15 72076 Tübingen / DE | ||
Frühere [2020/01] | Für alle benannten Staaten CureVac AG Paul-Ehrlich-Str. 15 72076 Tübingen / DE | Erfinder | 01 /
Kramps, Thomas c/o IP Department CureVac AG Friedrich-Miescher-Str. 15 72706 Tübingen / DE | 02 /
Schnee, Margit c/o IP Department CureVac AG Friedrich-Miescher-Str. 15 72706 Tübingen / DE | 03 /
Voß, Daniel c/o IP Department CureVac AG Friedrich-Miescher-Str. 15 72706 Tübingen / DE | 04 /
Petsch, Benjamin c/o IP Department CureVac AG Friedrich-Miescher-Str. 15 72706 Tübingen / DE | [2020/41] |
Frühere [2020/01] | 01 /
Kramps, Thomas c/o IP Department CureVac AG Paul Ehrlich Str. 15 72706 Tübingen / DE | ||
02 /
Schnee, Margit c/o IP Department CureVac AG Paul Ehrlich Str. 15 72706 Tübingen / DE | |||
03 /
Voß, Daniel c/o IP Department CureVac AG Paul Ehrlich Str. 15 72706 Tübingen / DE | |||
04 /
Petsch, Benjamin c/o IP Department CureVac AG Paul Ehrlich Str. 15 72706 Tübingen / DE | Vertreter | Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstraße 22 80538 München / DE | [2020/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19173393.0 | 21.08.2014 | [2020/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2013EP02518 | 21.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/EP2013/002518 | [2020/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3586871 | Datum: | 01.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3586871 | Datum: | 11.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.02.2020 | Klassifikation | IPC: | A61K39/155, A61P31/14 | [2020/01] | CPC: |
A61K39/12 (EP);
A61P31/14 (EP);
A61K2039/53 (EP);
A61K2039/55516 (EP);
C12N2760/18534 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPFSTOFF GEGEN DAS RESPIRATORISCHE SYNZYTIALVIRUS | [2020/01] | Englisch: | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) VACCINE | [2020/01] | Französisch: | VACCIN CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL (RSV) | [2020/01] | Prüfungsverfahren | 08.05.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 11.09.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP14755336.6 / EP3035960 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2006015789 (GENEART GMBH [DE], et al) [Y] 1-24 * abstract *; | [Y]WO2006050280 (CENTOCOR INC [US], et al) [Y] 1-24 * page 17; sequence 1 *; | [XY]WO2012019630 (CUREVAC GMBH [DE], et al) [X] 1 * Abstract * claims 1, 2, 13 * Fig. 8 * [Y] 2-24; | [XY]WO2012116714 (CUREVAC GMBH [DE], et al) [X] 1,2,19-22 * pp. 18-27, 60 * [Y] 3-20,23,24; | [Y]WO2012116715 (CUREVAC GMBH [DE], et al) [Y] 1-24 * page 24 - page 26 *; | [Y] - BENJAMIN PETSCH ET AL, "Protective efficacy of in vitro synthesized, specific mRNA vaccines against influenza A virus infection", NATURE BIOTECHNOLOGY, (20120101), vol. 30, no. 12, doi:10.1038/nbt.2436, ISSN 1087-0156, pages 1210 - 1216, XP055051005 [Y] 1-24 * Abstract * Discussion * Online Methods * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2436 | [A] - SCHLAKE THOMAS ET AL, "Developing mRNA-vaccine technologies.", RNA BIOLOGY NOV 2012, (201211), vol. 9, no. 11, ISSN 1555-8584, pages 1319 - 1330, XP055098782 [A] 1-24 DOI: http://dx.doi.org/10.4161/rna.22269 | [A] - FOTIN-MLECZEK MARIOLA ET AL, "Highly potent mRNA based cancer vaccines represent an attractive platform for combination therapies supporting an improved therapeutic effect.", THE JOURNAL OF GENE MEDICINE JUN 2012, (201206), vol. 14, no. 6, ISSN 1521-2254, pages 428 - 439, XP002719717 [A] 1-24 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jgm.2605 | [Y] - BAUER ASLI PETRA ET AL, "The impact of intragenic CpG content on gene expression.", NUCLEIC ACIDS RESEARCH JUL 2010, (201007), vol. 38, no. 12, ISSN 1362-4962, pages 3891 - 3908, XP002719888 [Y] 1-24 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkq115 | [Y] - OOMENS ANTONIUS G P ET AL, "The cytoplasmic tail of the human respiratory syncytial virus F protein plays critical roles in cellular localization of the F protein and infectious progeny production.", JOURNAL OF VIROLOGY NOV 2006, (200611), vol. 80, no. 21, ISSN 0022-538X, pages 10465 - 10477, XP002719889 [Y] 1-24 * Materials and methods * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.01439-06 | [T] - HIGGINS DEBORAH ET AL, "Advances in RSV vaccine research and development - A global agenda", VACCINE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20160419), vol. 34, no. 26, doi:10.1016/J.VACCINE.2016.03.109, ISSN 0264-410X, pages 2870 - 2875, XP029560780 [T] * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.03.109 | [A] - ANDERSON L J ET AL, "Strategic priorities for respiratory syncytial virus (RSV) vaccine development", VACCINE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20130416), vol. 31, doi:10.1016/J.VACCINE.2012.11.106, ISSN 0264-410X, XP028579217 [A] 1-24 * paragraph [04.2] * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.11.106 | [Y] - BART G. JONES ET AL, "Sendai virus-based RSV vaccine protects African green monkeys from RSV infection", VACCINE, AMSTERDAM, NL, (20120101), vol. 30, no. 5, doi:10.1016/j.vaccine.2011.11.046, ISSN 0264-410X, pages 959 - 968, XP055471614 [Y] 1-24 * figure 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.11.046 | vom Anmelder | WO9640945 | WO2008077527 | WO2008077592 | WO2009030481 | WO2010037539 | WO2011026641 | WO2012013326 | WO2012019780 | WO2012113513 | WO2013143700 | - SHAW et al., Curr Opin Virol., (20130600), vol. 3, no. 3, pages 332 - 42 | - HIGH-RISK INFANTS, Pediatrics, vol. 102, no. 3, pages 531 - 537 | - TABLAN, "Guidelines for preventing health-care--associated pneumonia, 2003: recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee", Recommendations and Reports / Centers for Disease Control, (20030000), vol. 53, no. 3, pages 1 - 36 | - SINGH, S.R. et al., "Immunogenicity and efficacy of recombinant RSV-F vaccine in a mouse model", Vaccine, (20070000), vol. 25, no. 33, doi:doi:10.1016/j.vaccine.2007.05.068, pages 6211 - 6223, XP022168621 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.05.068 | - ZHAN, X. et al., "Respiratory syncytial virus (RSV) F protein expressed by recombinant Sendai virus elicits B-cell and T-cell responses in cotton rats and confers protection against RSV subtypes A and B", Vaccine, (20070000), vol. 25, no. 52, pages 8782 - 8793, XP022374863 | - VAUGHAN, K. et al., "DNA immunization against respiratory syncytial virus (RSV) in infant rhesus monkeys", Vaccine, (20050000), vol. 23, no. 22, doi:doi:10.1016/j.vaccine.2004.10.046, pages 2928 - 2942, XP004797066 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2004.10.046 | - LIU, J. et al., "Epitope-specific regulatory CD4 T cells reduce virus-induced illness while preserving CD8 T-cell effector function at the site of infection", Journal of Virology, (20100000), vol. 84, no. 20, doi:doi:10.1128/JVI.00963-10, pages 10501 - 10509, XP055000829 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.00963-10 | - KARLIN et al., PNAS USA, (19930000), vol. 90, pages 5873 - 5877 | - ALTSCHUL et al., Nucleic Acids Res., (19970000), vol. 25, pages 3389 - 3402 | - OOMENS et al., J. Virol., (20060000), vol. 80, no. 21, pages 10465 - 77 | - "GenBank", Database accession no. U26404 | - LAI et al., Development, (19950000), vol. 121, pages 2349 - 2360 | - "GenBank", Database accession no. X65327 | - "GenBank", Database accession no. NM_000477.5 | WO2012EP02448 |