EP3748755 - ZELLBATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.12.2021 [2021/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Renata AG Kreuzenstrasse 30 4452 Itingen / CH | [2020/50] | Erfinder | 01 /
WANG, Xiaojun Hauptstrasse 29 4455 Zunzgen / CH | 02 /
FREY, Remo Rankgasse 20 4425 Titterten / CH | 03 /
HAERING, Pascal Kilchmattstrasse 16 4132 Muttenz / CH | [2020/50] | Vertreter | ICB SA Faubourg de l'Hôpital, 3 2001 Neuchâtel / CH | [2020/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19178219.2 | 04.06.2019 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3748755 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.2019 | Klassifikation | IPC: | H01M10/04, H01M2/26, H01M2/02, H01M2/20 | [2020/50] | CPC: |
H01M10/0427 (EP,CH);
H01M50/56 (US);
H01M10/0463 (EP);
H01M10/0585 (CH);
H01M50/109 (EP,US);
H01M50/50 (EP,CH,US);
H01M50/536 (EP,CH,US);
H01M50/538 (US);
H01M50/54 (EP,CH,US);
H01M50/548 (US);
H01M50/566 (US);
H01M10/052 (US);
H01M2220/30 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZELLBATTERIE | [2020/50] | Englisch: | CELL BATTERY | [2020/50] | Französisch: | BATTERIE CELLULAIRE | [2020/50] | Prüfungsverfahren | 10.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/48] | 16.07.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/48] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]JP2011081941 (HITACHI MAXELL) [X] 1,3-8,11,13,14 * paragraphs [0008] - [0011] - [0 20] , [0 21] , [0 23] , [0 24] , [0 26] * * figures 1-3, 5, 6 * [Y] 9,10 [I] 12; | [YD]EP3139434 (RENATA AG [CH]) [YD] 9,10 * paragraphs [0023] - [0029] ** figures 1, 2 *; | [X]CA3043360 (CHONGQING VDL ELECTRONICS CO LTD [CN]) [X] 1,2,4 * paragraphs [0011] , [0 38] , [0 45] , [0 56] - [0058] - [0 70] * * figures 2, 3 * | vom Anmelder | US3907599 | EP2610945 | EP3139434 |