Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11242994 | Globale Akte | 08.02.2022 | B2 | US2019376689 | 12.12.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1854962 | 07.06.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN110578934 | Globale Akte | 17.12.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | FR1854962 | 07.06.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3578884 | Globale Akte | 05.08.2020 | B1 | EP3578884 | 11.12.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1854962 | 07.06.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR3082284 | 11.12.2020 | B1 | FR3082284 | 13.12.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR1854962 | 07.06.2018 |