EP3748342 - OPTISCHER SENSOR ZUR MESSUNG EINER EIGENSCHAFT EINES LÄNGLICHEN TEXTILKÖRPERS IN EINEM GLEICHMÄSSIGEN OPTISCHEN FELD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gebrüder Loepfe AG Kastellstrasse 10 8623 Wetzikon / CH | [2020/50] | Erfinder | 01 /
Schlatter, Adrian Mühlackerstrasse 87 8046 Zürich / CH | 02 /
Griesshammer, Markus Landenbergstrasse 20 8037 Zürich / CH | [2020/50] | Vertreter | E. Blum & Co. AG Franklinturm Hofwiesenstrasse 349 8050 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2020/50] | Sutter, Kurt E. Blum & Co. AG Vorderberg 11 8044 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19178679.7 | 06.06.2019 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3748342 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3748342 | Datum: | 03.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.2019 | Klassifikation | IPC: | D01H13/16, G01N21/89, G01N33/36 | [2023/02] | CPC: |
D01H13/165 (EP);
G01B11/08 (CN);
G01N21/8915 (EP);
G01N33/365 (EP)
|
Frühere IPC [2020/50] | G01N21/89, D01G31/00, D06H3/08, G01N33/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/26] |
Frühere [2020/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHER SENSOR ZUR MESSUNG EINER EIGENSCHAFT EINES LÄNGLICHEN TEXTILKÖRPERS IN EINEM GLEICHMÄSSIGEN OPTISCHEN FELD | [2020/50] | Englisch: | OPTICAL SENSOR FOR MEASURING A PROPERTY OF AN ELONGATE TEXTILE BODY IN A UNIFORM OPTICAL FIELD | [2020/50] | Französisch: | CAPTEUR OPTIQUE POUR MESURER UNE PROPRIÉTÉ D'UN CORPS TEXTILE ALLONGÉ DANS UN CHAMP OPTIQUE UNIFORME | [2020/50] | Prüfungsverfahren | 21.05.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/26] | 21.05.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.01.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.03.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.03.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
05.02.2024
07.02.2024
ADMISSIBLE Uster Technologies AG Sonnenbergstrasse 10 8610 Uster / CH Vertreter des Einsprechenden Pliska, Pavel Uster Technologies AG Sonnenbergstrasse 10 8610 Uster / CH | [2024/11] | 16.02.2024 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 14.06.2024 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 03.05.2023 | CZ | 03.05.2023 | DK | 03.05.2023 | EE | 03.05.2023 | ES | 03.05.2023 | FI | 03.05.2023 | HR | 03.05.2023 | LT | 03.05.2023 | LV | 03.05.2023 | MC | 03.05.2023 | NL | 03.05.2023 | PL | 03.05.2023 | RO | 03.05.2023 | RS | 03.05.2023 | SE | 03.05.2023 | SI | 03.05.2023 | SK | 03.05.2023 | SM | 03.05.2023 | IE | 06.06.2023 | LU | 06.06.2023 | FR | 03.07.2023 | GB | 03.08.2023 | NO | 03.08.2023 | GR | 04.08.2023 | IS | 03.09.2023 | PT | 04.09.2023 | [2024/33] |
Frühere [2024/25] | AT | 03.05.2023 | |
CZ | 03.05.2023 | ||
DK | 03.05.2023 | ||
EE | 03.05.2023 | ||
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
MC | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RO | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SI | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
IE | 06.06.2023 | ||
LU | 06.06.2023 | ||
FR | 03.07.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/21] | AT | 03.05.2023 | |
CZ | 03.05.2023 | ||
DK | 03.05.2023 | ||
EE | 03.05.2023 | ||
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
MC | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RO | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
IE | 06.06.2023 | ||
LU | 06.06.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/15] | AT | 03.05.2023 | |
CZ | 03.05.2023 | ||
DK | 03.05.2023 | ||
EE | 03.05.2023 | ||
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
MC | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RO | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
LU | 06.06.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/14] | AT | 03.05.2023 | |
CZ | 03.05.2023 | ||
DK | 03.05.2023 | ||
EE | 03.05.2023 | ||
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
MC | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RO | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 03.05.2023 | |
CZ | 03.05.2023 | ||
DK | 03.05.2023 | ||
EE | 03.05.2023 | ||
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RO | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
SK | 03.05.2023 | ||
SM | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
FI | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
LT | 03.05.2023 | ||
LV | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
HR | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
RS | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
PL | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
GR | 04.08.2023 | ||
IS | 03.09.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 03.05.2023 | |
ES | 03.05.2023 | ||
NL | 03.05.2023 | ||
SE | 03.05.2023 | ||
NO | 03.08.2023 | ||
PT | 04.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 03.05.2023 | |
PT | 04.09.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4716942 (JENSEN BORGE R [BE], et al); | [A]US4805671 (CASTELLINI CARLO [IT], et al); | [A]EP0572592 (LUWA AG ZELLWEGER [CH]); | [A]EP1643246 (BARCO NV [BE]); | [A]US2011303848 (JONES PHILIP COLEMAN [GB], et al) | vom Anmelder | EP2827127 | Einspruch | US4716942 | US4767172 | US2005174779 | EP1643246 | CN104278375 |