EP3747554 - MOBILE AGGREGATVERARBEITUNGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.11.2021 [2021/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Portafill International Limited Termon Road Carrickmore Omagh Tyrone BT79 9JR / GB | [2020/50] | Erfinder | 01 /
RAFFERTY, Malachy James Termon Road Carrickmore Omagh, Tyrone BT79 9PR / GB | [2020/50] | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2020/50] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19178915.5 | 07.06.2019 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3747554 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2019 | Klassifikation | IPC: | B07B1/00, B07B1/46, B07B13/16 | [2020/50] | CPC: |
B07B1/46 (EP);
B07B1/005 (EP);
B07B13/16 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOBILE AGGREGATVERARBEITUNGSANLAGE | [2020/50] | Englisch: | MOBILE AGGREGATE PROCESSING PLANT | [2020/50] | Französisch: | INSTALLATION MOBILE DE TRAITEMENT D'AGRÉGAT | [2020/50] | Prüfungsverfahren | 10.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/46] | 30.06.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/46] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6698594 (COHEN DOUGLAS J [US], et al) [A] 1,7-9,11-15 * abstract * * column 1, line 7 - line 23 * * column 3, line 8 - column 4, line 25 * * column 5, line 15 - column 6, line 17 * * claim - ** figure - *; | [X]EP2359944 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY [JP]) [X] 1,2,4-15 * abstract * * paragraph [0001] - paragraph [0002] * * paragraph [0006] - paragraph [0008] * * paragraph [0022] - paragraph [0026] * * paragraph [0028] - paragraph [0029] * * paragraph [0034] - paragraph [0039] * * paragraph [0048] * * paragraph [0052] - paragraph [0054] * * paragraph [0057] - paragraph [0060] * * paragraph [0072] - paragraph [0073] * * claim - * * figure - *; | [XI]US2013037454 (SCHIRM PAYTON [US], et al) [X] 1,2,4-8,10-12,14,15 * abstract * * paragraph [0008] - paragraph [0009] * * paragraph [0047] * * paragraph [0059] * * paragraph [0064] * * claim - * * figure - * [I] 13; | [X]US8783443 (ERKKILÄ TONI [FI]) [X] 1-15 * abstract * * column 1, line 11 - line 40 * * column 4, line 4 - column 5, line 10 * * column 7, line 1 - line 14 * * column 9, line 15 - line 34 * * claim - * * figure - *; | [X]CN105665266 (NANJING FUYUAN RESOURCE UTILIZATION CO LTD) [X] 1,2,4-13,15 * figure . *; | [AD]EP3409381 (PORTAFILL INTERNATIONAL LTD [GB]) [AD] 1,7-15 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraph [0062] - paragraph [0073] * * claim - * * figure - * | vom Anmelder | US669859 | EP3409381 |