EP3575833 - ENTFERNUNGSMESSUNG IN EINEM GNSS-SYSTEM MITHILFE EINES PARTIKELFILTERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Q-Free ASA P.O. Box 3974 Leangen 7443 Trondheim / NO | [2019/49] | Erfinder | 01 /
Lykkja, Ola Martin Q-FREE ASA Östaveien 29 1476 Rasta / NO | 02 /
Storvik, Geir Olve Q-FREE ASA Johs Faales vei 2 1363 Hövik / NO | 03 /
Gjevestad, Jon Glenn Q-FREE ASA Skogfaret 17 1430 Aas / NO | 04 /
Löland, Anders Selvbyggerveien 36 0591 Oslo / NO | [2019/49] | Vertreter | Curo AS Vestre Rosten 81 7075 Tiller / NO | [2019/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19179568.1 | 21.05.2015 | [2019/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NO20140000686 | 03.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20140686 | [2019/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3575833 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2019 | Klassifikation | IPC: | G01S19/14, G01S19/42, G01S19/39, // G07B15/06 | [2019/49] | CPC: |
G01S19/42 (EP,US);
G08G1/0112 (US);
G01S19/14 (US);
G01S19/393 (EP);
G07B15/063 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/41] |
Frühere [2019/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENTFERNUNGSMESSUNG IN EINEM GNSS-SYSTEM MITHILFE EINES PARTIKELFILTERS | [2019/49] | Englisch: | DISTANCE ASSESSMENT IN A GNSS SYSTEM USING PARTICLE FILTER | [2019/49] | Französisch: | ÉVALUATION DE LA DISTANCE DANS UN SYSTÈME GNSS AU MOYEN D'UN FILTRE À PARTICULES | [2019/49] | Prüfungsverfahren | 15.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15168779.5 / EP2955546 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 28.08.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.08.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.09.2020 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 28.08.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.08.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.09.2020 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 28.08.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.08.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.09.2020 | Entscheidung abgesandt | 28.08.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.08.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.09.2020 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 16.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP1332336 (NIRA DYNAMICS AB [SE]) [AD] 3* paragraph [0047] *; | [Y] - TOLEDO-MOREO R ET AL, "Performance Aspects of Navigation Systems for GNSS-Based Road User Charging", GNSS 2010 - PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS 2010), THE INSTITUTE OF NAVIGATION, 8551 RIXLEW LANE SUITE 360 MANASSAS, VA 20109, USA, (20100924), pages 1157 - 1165, XP056000228 [Y] 1-4 * page 1158, right-hand column, third paragraph * * page 1159, left-hand column, section "GNSS for Road User Charging" * * page 1159, right-hand column, last paragraph * * page 1162, right-hand column - page 1164, left-hand column, section "Integrity Provision" * | [Y] - JACQUES GEORGY ET AL, "Nonlinear filtering for tightly coupled RISS/GPS integration", POSITION LOCATION AND NAVIGATION SYMPOSIUM (PLANS), 2010 IEEE/ION, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20100504), doi:10.1109/PLANS.2010.5507327, ISBN 978-1-4244-5036-7, pages 1014 - 1021, XP031935920 [Y] 1-4 * Equations (12), (14), (19), (20) * * Sections I, IV.A, IV.B * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PLANS.2010.5507327 | vom Anmelder | WO0239063 | EP1332336 | EP1811480 | US7324017 | US2009132164 | EP2230644 | WO2012130889 | US2013265191 | - OLIVIER CAPPESIMON J. GODSILLERIC MOULINES, "An Overview of Existing Methods and Recent Advances in Sequential Monte Carlo", Proceedings of the IEEE, (20070000), vol. 95, no. 5, doi:doi:10.1109/JPROC.2007.893250, XP011186717 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2007.893250 | - FREDRIK GUSTAFSSONFREDRIK GUNNARSSONNICLAS BERGMANURBAN FORSSELLJONAS JANSSONRICKARD KARLSSONPER-JOHAN NORDLUND, "IEEE Transactions on Signal Processing, Special issue on Monte Carlo methods for statistical signal processing", Particle Filters for Positioning, Navigation and Tracking, (20020200), no. 2 |