EP3587343 - HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER VORRICHTUNG, DIE ZUMINDEST TEILWEISE TRANSPARENT IST UND EINE STRUKTUR VOM TYP KONDENSATOR UMFASST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25 rue Leblanc 75015 Paris / FR | [2020/01] | Erfinder | 01 /
LE RHUN, Gwenaël CEA GRENOBLE 17 rue des Martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX 09 / FR | [2020/01] | Vertreter | Brevalex Tour Trinity 1 B Place de la Défense 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Frühere [2020/01] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19181163.7 | 19.06.2019 | [2020/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20180055592 | 22.06.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1855592 | [2020/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3587343 | Datum: | 01.01.2020 | Sprache: | FR | [2020/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3587343 | Datum: | 16.06.2021 | Sprache: | FR | [2021/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2019 | Klassifikation | IPC: | B81C1/00 | [2020/01] | CPC: |
B81C1/0038 (EP);
B06B1/0666 (US);
H01L28/55 (US);
H10B53/30 (US);
H10N15/15 (US);
H10N30/06 (US);
H10N30/073 (US);
H10N30/085 (US);
H10N30/8554 (US);
B81C2201/0195 (EP);
H10N30/082 (US);
H10N30/853 (US);
H10N30/8536 (US);
H10N30/8542 (US);
H10N30/8548 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER VORRICHTUNG, DIE ZUMINDEST TEILWEISE TRANSPARENT IST UND EINE STRUKTUR VOM TYP KONDENSATOR UMFASST | [2020/01] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING AN AT LEAST PARTIALLY TRANSPARENT DEVICE INCLUDING A STRUCTURE SUCH AS A CAPACITOR | [2020/01] | Französisch: | PROCEDE DE REALISATION D'UN DISPOSITIF AU MOINS PARTIELLEMENT TRANSPARENT INTEGRANT UNE STRUCTURE DE TYPE CONDENSATEUR | [2020/01] | Prüfungsverfahren | 19.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 30.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.05.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/21] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.06.2019 | AL | 16.06.2021 | AT | 16.06.2021 | CY | 16.06.2021 | CZ | 16.06.2021 | DK | 16.06.2021 | EE | 16.06.2021 | ES | 16.06.2021 | FI | 16.06.2021 | HR | 16.06.2021 | LT | 16.06.2021 | LV | 16.06.2021 | MC | 16.06.2021 | MK | 16.06.2021 | MT | 16.06.2021 | NL | 16.06.2021 | PL | 16.06.2021 | RO | 16.06.2021 | RS | 16.06.2021 | SE | 16.06.2021 | SI | 16.06.2021 | SK | 16.06.2021 | SM | 16.06.2021 | TR | 16.06.2021 | IE | 19.06.2021 | LU | 19.06.2021 | BE | 30.06.2021 | BG | 16.09.2021 | NO | 16.09.2021 | GR | 17.09.2021 | IS | 16.10.2021 | PT | 18.10.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 19.06.2019 | |
AL | 16.06.2021 | ||
AT | 16.06.2021 | ||
CY | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
MK | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
TR | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 19.06.2019 | |
AL | 16.06.2021 | ||
AT | 16.06.2021 | ||
CY | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
MK | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 19.06.2019 | |
AL | 16.06.2021 | ||
AT | 16.06.2021 | ||
CY | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 16.06.2021 | |
AT | 16.06.2021 | ||
CY | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 16.06.2021 | |
AT | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 16.06.2021 | |
AT | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SI | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 16.06.2021 | |
AT | 16.06.2021 | ||
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 16.06.2021 | |
CZ | 16.06.2021 | ||
DK | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
IE | 19.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AT | 16.06.2021 | |
CZ | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
MC | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
LU | 19.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AT | 16.06.2021 | |
CZ | 16.06.2021 | ||
EE | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
PL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
IS | 16.10.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 16.06.2021 | |
CZ | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
RO | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SK | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
PT | 18.10.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 16.06.2021 | |
CZ | 16.06.2021 | ||
ES | 16.06.2021 | ||
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 16.06.2021 | |
FI | 16.06.2021 | ||
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
NL | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
SM | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | FI | 16.06.2021 | |
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
RS | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 16.06.2021 | |
HR | 16.06.2021 | ||
LT | 16.06.2021 | ||
LV | 16.06.2021 | ||
SE | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | ||
NO | 16.09.2021 | ||
GR | 17.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 16.06.2021 | |
LT | 16.06.2021 | ||
BG | 16.09.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013322663 (MELCHER JOERG [DE], et al); | [A]US2018082989 (FONG THEODORE E [US], et al) |