EP3583867 - STUHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.07.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Störiko product design GmbH Godeffroystr. 40 22587 Hamburg / DE | [2019/52] | Erfinder | 01 /
STÖRIKO, Andreas Godeffroystr. 40 22587 Hamburg / DE | [2019/52] | Vertreter | Herrmann, Jochen Patentanwalt European Patent Attorney Königstrasse 30 70173 Stuttgart / DE | [2019/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19185687.1 | 06.07.2016 | [2019/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201510112618 | 31.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015112618 | [2019/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3583867 | Datum: | 25.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3583867 | Datum: | 20.10.2021 | Sprache: | DE | [2021/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2019 | Klassifikation | IPC: | A47C3/04, A47C3/18, A47C7/00 | [2021/21] | CPC: |
A47C3/04 (EP,US);
A47C7/563 (US);
A47C3/045 (EP,US);
A47C3/185 (EP,US);
A47C7/004 (EP,US);
A47C7/58 (US);
|
Frühere IPC [2019/52] | A47C3/04, A47C3/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] |
Frühere [2019/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STUHL | [2019/52] | Englisch: | CHAIR | [2019/52] | Französisch: | CHAISE | [2019/52] | Prüfungsverfahren | 24.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/32] | 25.06.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP16734720.2 / EP3337353 | Einspruch (Einsprüche) | 21.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.07.2016 | AL | 20.10.2021 | CY | 20.10.2021 | CZ | 20.10.2021 | DK | 20.10.2021 | EE | 20.10.2021 | ES | 20.10.2021 | FI | 20.10.2021 | HR | 20.10.2021 | IT | 20.10.2021 | LT | 20.10.2021 | LV | 20.10.2021 | MC | 20.10.2021 | MK | 20.10.2021 | NL | 20.10.2021 | PL | 20.10.2021 | RO | 20.10.2021 | RS | 20.10.2021 | SE | 20.10.2021 | SI | 20.10.2021 | SK | 20.10.2021 | SM | 20.10.2021 | TR | 20.10.2021 | BG | 20.01.2022 | NO | 20.01.2022 | GR | 21.01.2022 | IS | 20.02.2022 | PT | 21.02.2022 | IE | 06.07.2022 | LU | 06.07.2022 | [2024/29] |
Frühere [2024/23] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 06.07.2016 | |
AL | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
IE | 06.07.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
IT | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
LU | 06.07.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | CZ | 20.10.2021 | |
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | EE | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/25] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | ES | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | FI | 20.10.2021 | |
LT | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | RS | 20.10.2021 | |
BG | 20.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 20.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3828321 (STELTEMEIER GMBH [DE]) [A] 13* page 8, line 24 - page 9, line 16; figures 2,3 *; | [XAI]WO9959447 (STEELCASE INC [US], et al) [X] 1,2,5,6,8,12,14 * page 7, line 24 - page 8, line 5; figures 1-3,20-23 * * page 13, line 17 - page 14, line 21 * [A] 13 [I] 9; | [XI]EP1192878 (STOLL SEDUS AG [DE]) [X] 1-8 * paragraph [0010] - paragraph [0021]; figures 2-4 * [I] 9; | [XI]JP2014004353 (ITOKI CORP) [X] 1,2,5,6,8,10,11,14,15 * figures 1,3,4,7,8 * [I] 9 | vom Anmelder | DE10215649 | WO2010088671 |