EP3597872 - GEBLÄSEGEHÄUSEANORDNUNG FÜR EIN GASTURBINENTRIEBWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.07.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.12.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Frühere [2020/04] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | Erfinder | 01 /
COSTA, Mark W. 322 Browns Road Storrs, CT Connecticut 06268 / US | [2020/04] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2020/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19186602.9 | 16.07.2019 | [2020/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201816036513 | 16.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201816036513 | [2020/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3597872 | Datum: | 22.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3597872 | Datum: | 10.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.10.2019 | Klassifikation | IPC: | F01D11/12, F01D21/04, F02C7/05 | [2020/04] | CPC: |
F01D21/045 (EP,US);
F01D25/24 (EP,US);
F01D11/08 (US);
F01D11/12 (US);
F01D11/122 (EP,US);
F01D11/125 (US);
F01D11/127 (US);
F02C7/05 (EP);
F04D29/526 (EP,US);
F05D2220/36 (US);
F05D2240/11 (US);
F05D2250/283 (US);
F05D2260/95 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/35] |
Frühere [2020/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEBLÄSEGEHÄUSEANORDNUNG FÜR EIN GASTURBINENTRIEBWERK | [2020/04] | Englisch: | FAN CASE ASSEMBLY FOR A GAS TURBINE ENGINE | [2020/04] | Französisch: | ENSEMBLE DE CARTER DE SOUFFLANTE POUR UN MOTEUR À TURBINE À GAZ | [2021/18] |
Frühere [2020/04] | ENSEMBLE DE CARTER DE SOUFFLANTE POUR MOTEUR À TURBINE À GAZ | Prüfungsverfahren | 22.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/35] | 22.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.05.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 11.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.07.2019 | AL | 10.11.2021 | AT | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | ES | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | NL | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | TR | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | IE | 16.07.2022 | LU | 16.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | [2024/29] |
Frühere [2024/23] | HU | 16.07.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 16.07.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 16.07.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 16.07.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 16.07.2019 | |
AL | 10.11.2021 | ||
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 16.07.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 16.07.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
LU | 16.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
Frühere [2023/11] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
AT | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 10.11.2021 | |
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 10.11.2021 | |
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB2061397 (GEN ELECTRIC) [Y] 1-7,11 * figure 2C *; | [Y]US5431532 (HUMKE BRIAN J [US], et al) [Y] 1-3,8,11 * figures 2,3 *; | [Y]EP2230387 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [Y] 1,2,6-8,11 * paragraphs [0013] - [0021]; figures 1-2C *; | [Y]DE102011077620 (ROLLS ROYCE DEUTSCHLAND [DE]) [Y] 1-7,11* paragraphs [0040] - [0045] - [0 54]; figures 4C,5 *; | [Y]EP2623723 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [Y] 1,2,9-11 * paragraph [0022]; figure 2 *; | [Y]US2014064938 (ERIKSEN MICHAEL EDWARD [US], et al) [Y] 1,2,4,5,8,10,11 * paragraphs [0015] - [0020]; figures 1,2 *; | [X]EP2711556 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1,2,9-11 * paragraphs [0005] - [0008] - [0011] , [0041] - [0056]; figures 1,3 *; | [XY]EP2952696 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-3,9,11 * paragraphs [0034] - [0038]; figure 4 * [Y] 4-10 |