EP3575197 - FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 03.03.2021 [2021/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2019/49] | Für alle benannten Staaten YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | Erfinder | 01 /
TAKANO, Kazuhisa c/o YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka, 438-8501 / JP | [2019/49] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19187411.4 | 19.12.2013 | [2019/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120277220 | 19.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012277220 | JP20120277219 | 19.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012277219 | [2019/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3575197 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.2019 | Klassifikation | IPC: | B62K5/01, B62K5/027, B62K5/08, B62K5/10 | [2019/49] | CPC: |
B62K21/00 (EP,US);
B62K5/08 (EP,US);
B62K25/08 (US);
B62K5/027 (EP,US);
B62K5/05 (EP,US);
B62K5/10 (EP,US);
B62K2202/00 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRZEUG | [2019/49] | Englisch: | VEHICLE | [2019/49] | Französisch: | VÉHICULE | [2019/49] | Prüfungsverfahren | 19.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/49] | 17.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 23.03.2021 geplant war | 26.01.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/09] | 23.03.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13864809.2 / EP2921390 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]JP2002337779 (ABANTEKU KK, et al) [I] 1-9,11-13 * paragraphs [0012] - [0051]; figures 1-11 * [A] 10; | [A]FR2953184 (KWANG YANG MOTOR CO [TW]) [A] 1-13* page 4, line 19 - page 11, line 9; figures 1-8 *; | [XAI]WO2012007819 (PIAGGIO & C SPA [IT], et al) [X] 1,3,4,6-9,11-13 * page 7, line 30 - page 21, line 19; figures 1-15 * [A] 10 [I] 2,5 | vom Anmelder | JP2005313876 | USD547242S | JP20120277219 | JP20120277220 |