EP3588175 - VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG VON ZENTRIERPARAMETERN FÜR DIE BRILLENANPASSUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/01] | VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG VON ZENTRIERPARAMETERN FÜR DIE BRILLENAN-PASSUNG | ||
[2020/23] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.12.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carl Zeiss Vision International GmbH Turnstrasse 27 73430 Aalen / DE | Für alle benannten Staaten Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen / DE | [2020/01] | Erfinder | 01 /
ALVAREZ DIEZ, Cristina c/o Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Str. 22 73447 Oberkochen / DE | 02 /
BREUNINGER, Tobias Entenbachstraße 6 72585 Riederich / DE | 03 /
GAMPERLING, Michael Grockelhofen 11 89340 Leipheim / DE | 04 /
SCHWARZ, Oliver Elchstraße 13 73479 Ellwangen / DE | 05 /
WIDULLE, Frank Westheimer Straße 8 89233 Neu-Ulm / DE | [2020/01] | Vertreter | Patentanwälte Bregenzer und Reule Partnerschaftsgesellschaft mbB Rheinstraße 19 76532 Baden-Baden / DE | [2020/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19189087.0 | 25.01.2018 | [2020/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20170153556 | 27.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17153556 | [2020/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3588175 | Datum: | 01.01.2020 | Sprache: | DE | [2020/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3588175 | Datum: | 04.11.2020 | Sprache: | DE | [2020/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.2019 | Klassifikation | IPC: | G02C13/00, G03B17/48 | [2020/18] | CPC: |
G02C13/003 (EP,CN);
G02C13/005 (EP,CN,US);
A61B3/111 (CN,US);
G03B17/48 (EP,CN,US);
G03B17/561 (CN,US)
|
Frühere IPC [2020/01] | G02C13/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG VON ZENTRIERPARAMETERN FÜR DIE BRILLENANPASSUNG | [2020/23] | Englisch: | DEVICE FOR DETERMINING CENTRING PARAMETERS FOR SPECTACLE ADAPTATION | [2020/01] | Französisch: | DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES DE CENTRAGE POUR L'ADAPTATION DE LUNETTES | [2020/01] |
Frühere [2020/01] | VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG VON ZENTRIERPARAMETERN FÜR DIE BRILLENAN-PASSUNG | Prüfungsverfahren | 30.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/01] | 07.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18704453.2 / EP3574372 | Einspruch (Einsprüche) | 05.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.01.2018 | AL | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | ES | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | IT | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | IE | 25.01.2021 | LU | 25.01.2021 | BE | 31.01.2021 | CH | 31.01.2021 | LI | 31.01.2021 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 25.01.2018 | |
AL | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 25.01.2018 | |
AL | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 04.11.2020 | |
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BE | 31.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
IE | 25.01.2021 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
CH | 31.01.2021 | ||
LI | 31.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/43] | CZ | 04.11.2020 | |
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
LU | 25.01.2021 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/40] | CZ | 04.11.2020 | |
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 04.11.2020 | |
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 04.11.2020 | |
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | ES | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | ES | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | ES | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | ES | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003081173 (DREHER ANDREAS W [US]); | [A]US2007285528 (MISE TETSUO [JP], et al); | [A]US2010239135 (LUISI JEROLD N [US], et al); | [A]US9395562 (NGUYEN HOA [US], et al) | vom Anmelder | EP1704437 | US2010239135 | EP1844363 |