EP3603865 - TRENNSCHEIBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 17.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.03.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Albert Knebel Holding GmbH Hölzlestraße 14 + 16 72336 Balingen / DE | [2020/06] | Erfinder | 01 /
Wörmann, Philipp Edith-Stein-Straße 3 33397 Rietberg / DE | 02 /
Hermbusche, Günter Strickstroot 56 33161 Hövelhof/Riege / DE | [2020/06] | Vertreter | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiserstrasse 85 72764 Reutlingen / DE | [2020/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19189565.5 | 01.08.2019 | [2020/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810118959 | 03.08.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018118959 | [2020/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3603865 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | DE | [2020/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2019 | Klassifikation | IPC: | B23D61/02, B23C5/08 | [2020/06] | CPC: |
B23D61/025 (EP);
B26D1/0006 (CN);
B23D3/02 (US);
B23C5/08 (EP);
B23C2210/326 (EP);
B23C2226/27 (EP);
B26D2001/0053 (CN)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] |
Frühere [2020/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRENNSCHEIBE | [2020/06] | Englisch: | CUTTING DISK | [2020/06] | Französisch: | DISQUE DE COUPE | [2020/06] | Prüfungsverfahren | 20.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/18] | 20.03.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.07.2020 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2020/34] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE2606598 (JAEGERS LEOPOLD) [X] 1-9 * page 4, paragraph 3 - paragraph 4 * * page 6, paragraph l - page 7, paragraph 2 * * page 8, paragraph l * * figures 1,3,4,5,12 * [A] 10; | [XA]JPS61192802U (-) [X] 1-4,6-10 * the whole document * * insbesondere: * * figures 1-7 * [A] 5; | [XA]CN2293431Y (SONG ZHAOQI [CN]) [X] 1-4,6,8,9 * the whole document * * insbesondere: * * figure - * [A] 5,7,10; | [XA]GB950902 (WIGGIN & CO LTD HENRY) [X] 1-4,6-9 * page 2, line 3 - line 40 * * figure - * [A] 5,10; | [XA]US2006243115 (SAKAI HISAO [JP], et al) [X] 1-6,8-10 * paragraphs [0031] , [0032] * * paragraph [0034] - paragraph [0039] * * figures 5,8,9 * [A] 7 |