EP3629189 - TECHNOLOGIEN ZUR VERWENDUNG EINES HARDWARE-WARTESCHLANGEN-MANAGERS ALS EINE VIRTUELLE GUEST-TO-HOST-VERNETZUNGSSCHNITTSTELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.11.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [2020/14] | Erfinder | 01 /
MANGAN, John Dromore House Eastpark Industrial Estate Shannon, V14 AN23 / IE | 02 /
MCDONNELL, Niall D. 5 Clifton Close Greystones Limerick, V94 TK5W / IE | 03 /
VAN HAAREN, Harry Apt. 507, Lord Edward Street Limerick, V94 WA09 / IE | 04 /
RICHARDSON, Bruce 24 Cluain Lia, Ballycasey Shannon, V14 P898 / IE | 05 /
LOFTUS, Ciara 30 St. Josephs Park Tuam Galway, H54 NT28 / IE | [2020/14] | Vertreter | Rummler, Felix Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2020/14] | Rummler, Felix, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19193575.8 | 26.08.2019 | [2020/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201816144146 | 27.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201816144146 | [2020/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3629189 | Datum: | 01.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3629189 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.2020 | Klassifikation | IPC: | G06F15/173 | [2020/14] | CPC: |
G06F9/45558 (EP,US);
H04L49/9021 (US);
G06F15/173 (EP);
G06F9/546 (US);
H04L49/3036 (EP,US);
H04L49/3045 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] |
Frühere [2020/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TECHNOLOGIEN ZUR VERWENDUNG EINES HARDWARE-WARTESCHLANGEN-MANAGERS ALS EINE VIRTUELLE GUEST-TO-HOST-VERNETZUNGSSCHNITTSTELLE | [2020/14] | Englisch: | TECHNOLOGIES FOR USING A HARDWARE QUEUE MANAGER AS A VIRTUAL GUEST TO HOST NETWORKING INTERFACE | [2020/14] | Französisch: | TECHNOLOGIES POUR UTILISER UN GESTIONNAIRE DE FILES D'ATTENTE DE MATÉRIEL EN TANT QU'HÔTE VIRTUEL POUR INTERFACE DE RÉSEAU HÔTE | [2020/14] | Prüfungsverfahren | 04.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/50] | 04.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2017195261 (CHOI KANG-IL [KR], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [A]US2017286337 (WANG REN [US], et al) [A] 1-15 * figures 2, 3 , 4, 5 * * paragraph [0027] - paragraph [0038] *; | [I]US2018157520 (CHOI KANG IL [KR], et al) [I] 1-15 * figures 2, 3 * * paragraph [0002] - paragraph [0003] * * paragraph [0010] - paragraph [0015] * * paragraph [0019] - paragraph [0021] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * paragraph [0045] *; | [I]US2018191630 (KENNY JONATHAN [IE], et al) [I] 1-15 * figures 1, 2, 7 * * paragraph [0002] * * paragraph [0012] - paragraph [0014] * * paragraph [0017] - paragraph [0026] * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * paragraph [0053] - paragraph [0056] * |