EP3791734 - RAUCHERSATZVORRICHTUNG/-SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 23.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NERUDIA LIMITED Wellington House Physics Road Speke Liverpool Merseyside L24 9HP / GB | [2021/11] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2021/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19196542.5 | 10.09.2019 | [2021/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3791734 | Datum: | 17.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2020 | Klassifikation | IPC: | A24F40/00, A24F15/01, // A24F40/10, A24F40/60 | [2021/11] | CPC: |
A24F40/00 (EP);
A24F15/01 (EP);
A24F40/10 (EP);
A24F40/60 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RAUCHERSATZVORRICHTUNG/-SYSTEM | [2021/11] | Englisch: | SMOKING SUBSTITUTE DEVICE/SYSTEM | [2021/11] | Französisch: | DISPOSITIF/SYSTÈME DE SUBSTITUTION DU TABAC | [2021/11] | Prüfungsverfahren | 09.04.2021 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2021/34] | 19.04.2021 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/34] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP2779851 (PHILIP MORRIS PRODUCTS SA [CH]) [X] 1,3-14 * paragraph [0093] - paragraph [0098] * * paragraph [0140] - paragraph [0142]; figures 1-5,15 * [I] 2; | [XI]WO2017163044 (NICOVENTURES HOLDINGS LTD [GB]) [X] 1-9,11-14 * page 9, line 4 - page 14, line 6; figures 1-12 * [I] 10; | [I]WO2019084161 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [US]) [I] 1-14 * page 7, line 15 - page 8, line 23 * * page 26, line 23 - page 27, line 5; figures 1-19 * |