EP3798460 - ANTRIEBSSTRANG EINER WINDTURBINE MIT EINEM DREHMOMENTBEGRENZER, WINDTURBINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.08.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.08.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 26.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland GmbH Am Lunedeich 156 27572 Bremerhaven / DE | [2021/37] |
Frühere [2021/13] | Für alle benannten Staaten Adwen GmbH Am Lunedeich 156 27572 Bremerhaven / DE | Erfinder | 01 /
Rogg, Andreas Beselerstrasse 15a 22607 Hamburg / DE | [2021/13] | Vertreter | SGRE-Association Siemens Energy Global GmbH & Co. KG SE I IM P Intellectual Property Siemenspromenade 9 91058 Erlangen / DE | [N/P] |
Frühere [2022/51] | SGRE-Association Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG Schlierseestraße 28 81539 München / DE | ||
Frühere [2021/13] | Aspacher, Karl-Georg Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19200560.1 | 30.09.2019 | [2021/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3798460 | Datum: | 31.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3798460 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2020 | Klassifikation | IPC: | F16D7/02, F03D15/00, F03D80/80 | [2021/13] | CPC: |
F03D15/00 (EP,CN,US);
F16D43/215 (CN,US);
F03D9/25 (CN,US);
F16D7/025 (EP,US);
F03D80/50 (EP);
F05B2230/80 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/39] |
Frühere [2021/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTRIEBSSTRANG EINER WINDTURBINE MIT EINEM DREHMOMENTBEGRENZER, WINDTURBINE | [2021/13] | Englisch: | DRIVE TRAIN OF A WIND TURBINE COMPRISING A TORQUE LIMITER, WIND TURBINE | [2021/13] | Französisch: | TRAIN D'ENTRAÎNEMENT D'UNE ÉOLIENNE COMPRENANT UN LIMITEUR DE COUPLE, ÉOLIENNE | [2021/13] | Prüfungsverfahren | 19.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/39] | 19.08.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.08.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | IT | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | [2024/28] |
Frühere [2024/26] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
IT | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR902901 (MALMEDIE & CO MASCHF) [A] 1,9* the whole document *; | [XA]EP1445484 (RENK AG [DE]) [X] 1,8,9,15 * abstract * [A] 2-7,10-14; | [A]EP2431714 (ZERO MAX HOLDING DK AS [DK]) [A] 1-15 * paragraphs [0047] - [0052]; figure - * | vom Anmelder | EP1445484 |