EP3636469 - LUFTEINLASSVORRICHTUNG FÜR KLIMATISIERUNGSEINHEIT EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.10.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 13.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | [2021/29] |
Frühere [2020/16] | Für alle benannten Staaten DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | Erfinder | 01 /
FERRARESE, Claudio Frazione Masio 24 I-10046 POIRINO (Torino) / IT | 02 /
CARBONE, Andrea Frazione Masio 24 I-10046 POIRINO (Torino) / IT | [2020/16] | Vertreter | Vanzini, Christian, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [2020/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19201378.7 | 04.10.2019 | [2020/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20180009234 | 08.10.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201800009234 | [2020/16] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3636469 | Datum: | 15.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3636469 | Datum: | 21.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2020 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [2020/16] | CPC: |
B60H1/00685 (EP);
B60H1/00864 (US);
B60H1/00485 (US);
B60H1/00849 (EP);
B60H1/248 (US);
B60H1/26 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/46] |
Frühere [2020/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LUFTEINLASSVORRICHTUNG FÜR KLIMATISIERUNGSEINHEIT EINES FAHRZEUGS | [2020/16] | Englisch: | AIR INTAKE DEVICE FOR AN AIR CONDITIONING UNIT OF A VEHICLE | [2020/16] | Französisch: | DISPOSITIF D'ADMISSION D'AIR POUR UNE UNITÉ DE CLIMATISATION D'UN VÉHICULE | [2020/16] | Prüfungsverfahren | 05.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/46] | 05.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.06.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.06.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.06.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.10.2019 | AL | 21.07.2021 | AT | 21.07.2021 | CY | 21.07.2021 | CZ | 21.07.2021 | DK | 21.07.2021 | EE | 21.07.2021 | FI | 21.07.2021 | HR | 21.07.2021 | IT | 21.07.2021 | LT | 21.07.2021 | LV | 21.07.2021 | MC | 21.07.2021 | MK | 21.07.2021 | MT | 21.07.2021 | NL | 21.07.2021 | PL | 21.07.2021 | RO | 21.07.2021 | RS | 21.07.2021 | SE | 21.07.2021 | SI | 21.07.2021 | SK | 21.07.2021 | SM | 21.07.2021 | IE | 04.10.2021 | LU | 04.10.2021 | BG | 21.10.2021 | NO | 21.10.2021 | GR | 22.10.2021 | BE | 31.10.2021 | IS | 21.11.2021 | PT | 22.11.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 21.07.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
MK | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 21.07.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CY | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
IE | 04.10.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
IT | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
LU | 04.10.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
MC | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 21.07.2021 | |
AT | 21.07.2021 | ||
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SI | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
SM | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 21.07.2021 | |
CZ | 21.07.2021 | ||
DK | 21.07.2021 | ||
EE | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RO | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
SK | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 21.07.2021 | |
DK | 21.07.2021 | ||
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
HR | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
LV | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
PL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
GR | 22.10.2021 | ||
IS | 21.11.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
RS | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
PT | 22.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 21.07.2021 | |
FI | 21.07.2021 | ||
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
SE | 21.07.2021 | ||
BG | 21.10.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 21.07.2021 | |
LT | 21.07.2021 | ||
NL | 21.07.2021 | ||
NO | 21.10.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0656272 (PEUGEOT [FR], et al) [A] 1-11 * column 4, line 30 - column 5, line 49; figure - *; | [A]JPH09226348 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-11 * abstract *; | [A]DE19832337 (BEHR GMBH & CO [DE]) [A] 1-11 * paragraph [0019]; figure - *; | [A]FR2878469 (VALEO CLIMATISATION SA [FR]) [A] 1-11 * page 14, line 1 - line 12; figure - *; | [A]FR2920044 (VALEO SYSTEMES THERMIQUES [FR]) [A] 8,9 * page 8, line 28 - page 9, line 28; figure - *; | [A]DE102014102146 (HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL [KR]) [A] 8,9* paragraph [0030]; figure - * |