EP3650567 - HOCHFESTE UND HOCHZÄHE MAGNESIUMLEGIERUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave. Economic and Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | [2022/40] |
Frühere [2021/40] | Für alle benannten Staaten Citic Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave. Economic and Technological Development Zone Qinhuangdao Hebei 066011 / CN | ||
Frühere [2020/20] | Für alle benannten Staaten Citic Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave. Economic and Technological Development Zone 066011 Quinhuangdao, Heibei / CN | Erfinder | 01 /
DING, Kedi c/o CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave., Economic & Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | 02 /
QIAO, Haibo c/o CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave., Economic & Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | 03 /
HUANG, Lixin c/o CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave., Economic & Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | 04 /
WANG, Lisheng c/o CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave., Economic & Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | 05 /
ZHANG, Zhendong c/o CITIC Dicastal Co., Ltd. 185 Longhai Ave., Economic & Technological Development Zone Qinhuangdao, Hebei 066011 / CN | [2020/20] | Vertreter | Gerauer, Marc Philippé, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2022/11] |
Frühere [2020/20] | Gerauer, Marc Philippé, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 DE-80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19201494.2 | 04.10.2019 | [2020/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201811321991 | 08.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201811321991 | [2020/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3650567 | Datum: | 13.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3650567 | Datum: | 16.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.2020 | Klassifikation | IPC: | C22C23/02, C22F1/06 | [2020/20] | CPC: |
C22F1/06 (EP,CN,US);
C22C23/02 (EP,CN,US);
C22C1/02 (US);
C22C1/03 (CN);
C22F1/002 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/20] | Validierungsstaat(en) | MA | 04.10.2019 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFESTE UND HOCHZÄHE MAGNESIUMLEGIERUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2020/20] | Englisch: | HIGH-STRENGTH AND HIGH-TOUGHNESS MAGNESIUM ALLOY AND PREPARATION METHOD THEREOF | [2020/20] | Französisch: | ALLIAGE DE MAGNÉSIUM À RÉSISTANCE ET ROBUSTESSE ÉLEVÉES ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION | [2020/20] | Prüfungsverfahren | 04.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/20] | 28.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.08.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2021 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   08.02.2022 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.10.2019 | AL | 16.03.2022 | AT | 16.03.2022 | CY | 16.03.2022 | CZ | 16.03.2022 | DK | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | ES | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | HR | 16.03.2022 | IT | 16.03.2022 | LT | 16.03.2022 | LV | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | MK | 16.03.2022 | NL | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | RS | 16.03.2022 | SE | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SK | 16.03.2022 | SM | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | NO | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | IS | 16.07.2022 | PT | 18.07.2022 | IE | 04.10.2022 | LU | 04.10.2022 | BE | 31.10.2022 | CH | 31.10.2022 | LI | 31.10.2022 | [2024/27] |
Frühere [2024/21] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 04.10.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 04.10.2019 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 04.10.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 04.10.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/42] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 04.10.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 16.03.2022 | |
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/44] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 16.03.2022 | |
NO | 16.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2002104593 (PEKGULERYUZ MIHRIBAN OZDEN [CA], et al) [A] 1,2 * page 3, paragraphs 40, 48-; example AZ91D * * claims 3,6,9 *; | [A]EP1685267 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1,2 * paragraph [0039]; claim 1; table 4 *; | [A]US2009196787 (BEALS RANDY S [US]) [A] 1,2 * example Series 5; table 1 * * claim 1 *; | [AD]CN104032196 (HEBEI MEILUN MAGNESIUM ALLOY TECHNOLOGY CO LTD) [AD] 1,2 * paragraphs [0020] , [0 48] , [0 56] *; | [A]EP2613817 (BOSTON SCIENT SCIMED INC [US]) [A] 1,2 * paragraph [0020]; claim 1; table I *; | [A] - CAIN T ET AL, "A Compilation of Corrosion Potentials for Magnesium Alloys", CORROSION, NACE, vol. 70, no. 10, doi:10.5006/1257, ISSN 0010-9312, (20141001), pages 1043 - 1051, (20140522), XP001592187 [A] 1 * table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.5006/1257 | vom Anmelder | CN103290292 | CN104032196 | CN104328320 |