EP3816413 - DRUCKREGELUNG FÜR GESCHLOSSENE JOULE-KREISPROZESSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2022 [2022/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2021/18] | Erfinder | 01 /
Graeber, Carsten Eifelweg 7 91056 Erlangen / DE | 02 /
Juretzek, Uwe Wenzelstraße 43 91058 Erlangen / DE | [2021/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19206843.5 | 04.11.2019 | [2021/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3816413 | Datum: | 05.05.2021 | Sprache: | DE | [2021/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.05.2020 | Klassifikation | IPC: | F01K25/00, F01K13/00, F01K13/02, F02C1/10 | [2021/18] | CPC: |
F01K25/00 (EP,KR,US);
F01K13/00 (EP,US);
F01K13/02 (EP,KR,US);
F02C1/10 (EP,KR,US);
F02C6/16 (EP,KR,US);
F05D2270/301 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRUCKREGELUNG FÜR GESCHLOSSENE JOULE-KREISPROZESSE | [2021/18] | Englisch: | PRESSURE CONTROL FOR CLOSED JOULE CIRCUIT PROCESSES | [2021/18] | Französisch: | RÉGULATION DE PRESSION POUR PROCESSUS CYCLIQUE FERMÉ À EFFET JOULE | [2021/18] | Prüfungsverfahren | 06.11.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/15] | 26.11.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/15] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US5131231 (TRIMBLE STEVEN W [US], et al); | [XA]JPH0868341 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]JP2003056312 (KOBE STEEL LTD); | [A]DE102010034231 (DAIMLER AG [DE]); | [XA]US2014053560 (SIMPKIN WILLIAM EDWARD [US]); | [A]EP2808500 (SIEMENS AG [DE]) |