EP3648225 - ELEKTROCHEMISCHE VORRICHTUNG UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ningde Amperex Technology Limited No.1 Xin Gang Road Zhang Wan Town JiaoCheng District Ningde City, Fujian Province, 352100 / CN | [2020/19] | Erfinder | 01 /
LIN, Chaowang c/o Ningde Amperex Technology Limited No. 1 XinGang Road, ZhangWan Town JiaoCheng District Ningde City, Fujian Province, 352100 / CN | [2020/19] | Vertreter | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [2020/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19207091.0 | 05.11.2019 | [2020/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201811309419 | 05.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201811309419 | [2020/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3648225 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3648225 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M10/0525, H01M10/42, H01M4/525, H01M4/36, H01M4/58, // H01M4/02, H01M4/587, H01M10/0587 | [2020/19] | CPC: |
H01M10/0525 (EP,CN,US);
H01M4/667 (CN);
H01M4/131 (US);
H01M10/0587 (EP,CN);
H01M10/4235 (EP);
H01M4/133 (US);
H01M4/134 (US);
H01M4/366 (EP);
H01M4/525 (EP,US);
H01M4/58 (EP);
H01M2004/028 (EP);
H01M4/587 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/52] |
Frühere [2020/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROCHEMISCHE VORRICHTUNG UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG DAMIT | [2020/19] | Englisch: | ELECTROCHEMICAL DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE COMPRISING SAME | [2020/19] | Französisch: | DISPOSITIF ÉLECTROCHIMIQUE ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE LE COMPRENANT | [2020/19] | Prüfungsverfahren | 16.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/52] | 16.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]JP2009099495 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]US2009117457 (DAVIS STEVEN [US], et al); | [A]US2017256788 (UMEYAMA HIROYA [JP], et al); | [X]JP2018170142 (TDK CORP) |