EP3819167 - LASTENHEBEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.08.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.11.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 09.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schmid, Felix Neugasse 16 8280 Kreuzlingen / CH | [2021/19] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2021/19] | Vertreter | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Bellerivestrasse 20 Postfach 8034 Zürich / CH | [2023/23] |
Frühere [2021/19] | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Dufourstrasse 101 Postfach 8034 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19207341.9 | 06.11.2019 | [2021/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3819167 | Datum: | 12.05.2021 | Sprache: | DE | [2021/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3819167 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | DE | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2020 | Klassifikation | IPC: | B60P1/44 | [2021/19] | CPC: |
B60P1/4471 (EP,US);
B60P1/4407 (EP,US);
B60P1/4414 (US);
B60P1/4492 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/50] |
Frühere [2021/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LASTENHEBEVORRICHTUNG | [2021/19] | Englisch: | LOAD LIFTING DEVICE | [2021/19] | Französisch: | DISPOSITIF DE LEVAGE DE CHARGES | [2021/19] | Prüfungsverfahren | 04.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/50] | 04.11.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.04.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.08.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 02.12.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.03.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.03.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.03.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | [2024/32] |
Frühere [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/09] | CZ | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | NO | 07.09.2023 | |
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | NO | 07.09.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2245499 (COLAS DES FRANCS HUBERT [FR]) [A] 1-15 * page 2, line 25 - page 4, line 24 ** figures 1-4 *; | [A]FR2438008 (COLAS DES FRANCS HUBERT) [A] 1-15 * page 4, line 5 - page 6, line 40 * * figures 1-5 *; | [A]EP0359600 (ERHEL [FR]) [A] 1-15 * column 2, line 51 - column 3, line 35 * * figures 5-8 *; | [A]DE202004004127U (MAIER GMBH PETER [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0036] - paragraph [0040] * * figure 6 * |