EP3821716 - VERBESSERTE ZUSAMMENSETZUNG AUF HARNSTOFFAMMONIUMSULFATBASIS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.03.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.04.2022 [2022/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yara International ASA Drammensveien 131 0277 Oslo / NO | [2021/20] | Erfinder | 01 /
Colpaert, Filip Klossestraat 54 9052 Zwijnaarde / BE | 02 /
Donkers, Ellen Koninginnepage 21 4533 HS Terneuzen / NL | 03 /
Van Belzen, Ruud c/o Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil / NL | 04 /
Van de Walle, Tom Opperstraat 24 9180 Moerbeke-Waas / BE | 05 /
Van Elslande, Paul c/o Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil / NL | [2021/20] | Vertreter | De Clercq & Partners Edgard Gevaertdreef 10a 9830 Sint-Martens-Latem / BE | [2021/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19209468.8 | 15.11.2019 | [2021/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3821716 | Datum: | 19.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2020 | Klassifikation | IPC: | A23K20/24, A23K20/20, C05C3/00, C05C9/00, C05D3/00, C05D9/02, C05G3/90, C05G5/12 | [2021/20] | CPC: |
C05C3/005 (EP,US);
C05C9/005 (EP,US);
C05D3/00 (EP,US);
C05D9/02 (EP,US);
C05G3/90 (EP);
C05G5/12 (EP,US);
Y02P60/21 (EP)
(-)
| C-Set: |
C05C3/005, C05C9/005, C05D3/00, C05D9/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/20] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE ZUSAMMENSETZUNG AUF HARNSTOFFAMMONIUMSULFATBASIS UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2021/20] | Englisch: | UREA AMMONIUM SULPHATE-BASED COMPOSITION AND METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF | [2021/20] | Französisch: | COMPOSITION AMÉLIORÉE À BASE DE SULFATE D'AMMONIUM D'URÉE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2021/20] | Prüfungsverfahren | 20.11.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/17] | 10.12.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/17] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]CN106069441 ; | [Y]CN104860775 ; | [XD]WO2017042194 (YARA INT ASA [NO]) [XD] 1-11,13-15 * page 7, line 17 - page 8, line 15 * * page 9, line 16 - line 32 * * page 10, line 30 - page 12, line 5 * * claim - *; | [X]WO2017081183 (YARA INT ASA [NO]) [X] 1-10,13-15 * page 10, line 8 - page 11, line 10 * * example 2 * * claim - *; | [A]WO2017168288 (BASF SE [DE], et al) [A] 1-15* claim - *; | [XY]EP3567018 (YARA INT ASA [NO]) [X] 1-11,13-15 * paragraph [0061] - paragraph [0062] * * paragraph [0080] - paragraph [0081] * * claim - * [Y] 12; | [Y] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2017, no. 06, Database accession no. 2016-719005, XP002798981 & CN106069441 A 20161109 (WANGJIANG NONGWANG AGRIC SPECIALIZED COOP) [Y] 12 * abstract * | [Y] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2015, no. 80, Database accession no. 2015-62814W, XP002798982 & CN104860775 A 20150826 (GUANGDE LIMIN IRRIGATION & WATER CONSERV) [Y] 12 * abstract * | vom Anmelder | US3785796 | US4530714 | WO9212633 | US5352265 | EP0768993 | WO9965845 | WO2006004424 | WO2006093413 | WO2017042194 |