EP3825552 - EXZENTERSCHNECKENPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.12.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 23.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.12.2023 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7-11 8850 Bjerringbro / DK | [2021/21] | Erfinder | 01 /
Linnemann Nielsen, Niels Erki c/o Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7-11 8850 Bjerringbro / DE | [2021/21] | Vertreter | Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | [N/P] |
Frühere [2021/21] | Patentanwälte Vollmann Hemmer Lindfeld Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19210909.8 | 22.11.2019 | [2021/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3825552 | Datum: | 26.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.04.2020 | Klassifikation | IPC: | F04C14/06, F04C2/107, F04C15/00 | [2021/21] | CPC: |
F04C14/06 (EP,US);
F04C2/1075 (EP,US);
F04C15/0046 (EP,US);
F04C2240/10 (EP,US);
F04C2240/802 (EP,US);
F05C2201/0451 (EP);
F05C2251/02 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] |
Frühere [2021/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EXZENTERSCHNECKENPUMPE | [2021/21] | Englisch: | ECCENTRIC SCREW PUMP | [2021/21] | Französisch: | POMPE À VIS EXCENTRIQUE | [2021/21] | Prüfungsverfahren | 25.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/01] | 25.11.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 07.12.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]DE102009015024 (NETZSCH MOHNOPUMPEN GMBH [DE]) [X] 1,6-10,12,13 * paragraphs [0001] , [0015] , [0017] * * paragraphs [0027] , [0028] , [0030] , [0033] , [0034] * * figures 1,2,4,6,7; claim 1 * [A] 5,14 [I] 2-4,11; | [A]WO2013178939 (BRATU CHRISTIAN [FR]) [A] 1-14 * abstract ** figures 1,4,5,7; claim 1 *; | [A]WO2018188694 (NETZSCH PUMPEN & SYSTEME GMBH [DE]) [A] 1-14 * page 8, line 4 - line 22 * * page 20, line 23 - page 21, line 29 * * figures 2,6 * | vom Anmelder | DE3119568 | EP1308624 |