Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
08.12.2023 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
24.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
09.10.2023 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
30.06.2023 | Erster Prüfungsbericht | |
25.11.2022 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.12.2021 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
03.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 05.01.2022 [2022/01] |
03.12.2021 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 05.01.2022 [2022/01] |
26.11.2021 | Änderung durch den Anmelder | |
02.11.2021 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.04.2021 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.05.2021 [2021/21] |
22.11.2019 | Änderung - Vertreter |