EP3829028 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR BEREITSTELLUNG VON BETRIEBSRÜCKKOPPLUNG WÄHREND DER ENERGIEÜBERTRAGUNG IN EINEM DRAHTLOSEN ENERGIEÜBERTRAGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CH | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ElectDis AB c/o Adimo AB Västergatan 22 211 21 Malmö / SE | [2021/22] | Erfinder | 01 /
Swaans, Laurens Nicoloviusgatan 10A 217 57 Malmö / SE | 02 /
Lau, Buon Kiong Fjelievägen 38 227 36 Lund / SE | [2021/22] | Vertreter | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [2021/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19212476.6 | 29.11.2019 | [2021/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3829028 | Datum: | 02.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3829028 | Datum: | 12.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2020 | Klassifikation | IPC: | H02J50/80, H02J50/10, H04B5/00, H04B5/02, H04B17/15 | [2021/22] | CPC: |
H04B5/72 (EP,KR);
H02J50/80 (EP,CN,KR,US);
H04L27/0008 (CN,US);
H02J50/10 (EP,CN,KR,US);
H04B17/15 (EP,KR);
H04B5/24 (EP,KR);
H04B5/79 (EP,KR);
H04L27/02 (CN);
H04L27/10 (CN);
H04L5/16 (CN)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR BEREITSTELLUNG VON BETRIEBSRÜCKKOPPLUNG WÄHREND DER ENERGIEÜBERTRAGUNG IN EINEM DRAHTLOSEN ENERGIEÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2021/22] | Englisch: | METHOD AND DEVICES FOR PROVIDING OPERATIONAL FEEDBACK DURING POWER TRANSFER IN A WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM | [2021/22] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIFS POUR FOURNIR UNE RÉTROACTION DE FONCTIONNEMENT PENDANT LE TRANSFERT DE PUISSANCE DANS UN SYSTÈME DE TRANSFERT DE PUISSANCE SANS FIL | [2021/22] | Prüfungsverfahren | 26.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/22] | 26.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.04.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 12.07.2023 | ES | 12.07.2023 | HR | 12.07.2023 | MC | 12.07.2023 | PL | 12.07.2023 | RO | 12.07.2023 | RS | 12.07.2023 | SK | 12.07.2023 | SM | 12.07.2023 | NO | 12.10.2023 | GR | 13.10.2023 | IS | 12.11.2023 | CH | 30.11.2023 | [2024/34] |
Frühere [2024/32] | CZ | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
MC | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | CZ | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | ES | 12.07.2023 | |
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | ES | 12.07.2023 | |
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | ES | 12.07.2023 | |
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | NO | 12.10.2023 | |
GR | 13.10.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013260676 (SINGH MANJIT [US]); | [XY]US2019058360 (GARBUS BRANDON R [US], et al); | [Y]EP3542475 (NOK9 IP AB [SE]); | [Y]WO2019203539 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | Prüfung | US2019305597 |