EP3671900 - ELEKTROLYT, BATTERIE, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES ELEKTROLYTS UND DER BATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.12.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 22.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 1-6, Shinjuku 4-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-8801 / JP | [2020/26] | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Hitoshi c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano, 392-8502 / JP | [2020/26] | Vertreter | Lewis Silkin LLP Arbor 255 Blackfriars Road London SE1 9AX / GB | [N/P] |
Frühere [2020/26] | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19216462.2 | 16.12.2019 | [2020/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180235177 | 17.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018235177 | [2020/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3671900 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M2/16, H01M4/04, H01M4/1395, H01M4/38, H01M10/052, H01M10/0562, C01G25/00, C04B35/48, C04B35/64 | [2020/26] | CPC: |
H01M10/052 (EP,US);
H01M10/058 (CN,US);
H01M10/0562 (EP,CN,US);
C01G33/006 (EP);
C01G35/006 (EP);
C04B35/48 (EP);
C04B35/62615 (EP);
C04B35/6267 (EP);
C04B35/62675 (EP);
C04B35/62685 (EP);
H01M10/0525 (CN);
H01M4/0471 (EP);
H01M4/1395 (EP);
H01M4/362 (US);
H01M4/382 (EP,US);
H01M50/46 (EP);
C01P2002/72 (EP);
C01P2002/82 (EP);
C01P2002/85 (EP);
C01P2006/10 (EP);
C04B2235/3203 (EP);
C04B2235/3227 (EP);
C04B2235/3251 (EP);
C04B2235/3294 (EP);
C04B2235/441 (EP);
C04B2235/445 (EP);
C04B2235/48 (EP);
C04B2235/76 (EP);
H01M2300/0071 (EP);
H01M2300/0077 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/02] |
Frühere [2020/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROLYT, BATTERIE, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES ELEKTROLYTS UND DER BATTERIE | [2020/26] | Englisch: | ELECTROLYTE, BATTERY, ELECTRONIC APPARATUS, AND METHODS FOR PRODUCING ELECTROLYTE AND BATTERY | [2020/26] | Französisch: | ÉLECTROLYTE, BATTERIE, APPAREIL ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉS DE PRODUCTION D'ÉLECTROLYTE ET BATTERIE | [2020/26] | Prüfungsverfahren | 04.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/02] | 04.12.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.12.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US2015118571 (LIU CAI [CN], et al) [X] 1,5,6 * paragraphs [0020] , [0 21] , [0 37] - [0045] - [0 47] * * example 7 * [A] 7,10-15 [I] 2-4,9; | [A]WO2015151144 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1-15* paragraph [0036] *; | [XPA]CN110176627 (JINING KELAITAIGE NEW ENERGY TECH CO LTD) [XP] 1-3 * example 4 * [A] 4-15 | vom Anmelder | JP2011113655 | JP20180235177 |