EP3838973 - VERFAHREN ZUR FORMUNG EINES POLYMERKÜGELCHENSCHAUMS MIT EINEM NANOSTRUKTURIERTEN FLUORPOLYMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.05.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SHPP Global Technologies B.V. Plasticslaan 1 4612 PX Bergen op Zoom / NL | [2021/25] | Erfinder | 01 /
GOOSSENS, Johannes Gerardus Petrus SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. Plasticslaan 1 4612 PX Bergen Op Zoom / NL | 02 /
RAMAKRISHNAN, Vaidyanath SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. Plasticslaan 1 4612 PX Bergen Op Zoom / NL | 03 /
GOOSSENS, Johannes Martinus Dina SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. Plasticslaan 1 4612 PX Bergen Op Zoom / NL | [2021/25] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2021/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19219125.2 | 20.12.2019 | [2021/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3838973 | Datum: | 23.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.06.2020 | Klassifikation | IPC: | C08J9/00, C08J9/18, C08J9/228 | [2021/25] | CPC: |
C08J9/0061 (EP,US);
B29C44/3446 (US);
B29C44/3453 (EP);
B29C44/3461 (EP,US);
C08J9/0038 (EP);
C08J9/18 (EP,US);
C08J9/228 (EP,US);
B29K2027/18 (US);
B29K2067/003 (US);
B29K2079/085 (US);
C08J2205/044 (EP);
C08J2367/03 (US);
C08J2367/04 (EP);
C08J2379/08 (EP,US);
C08J2423/28 (EP);
C08J2427/12 (EP);
C08J2427/18 (EP,US);
C08J2467/04 (EP);
C08J2479/08 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR FORMUNG EINES POLYMERKÜGELCHENSCHAUMS MIT EINEM NANOSTRUKTURIERTEN FLUORPOLYMER | [2021/25] | Englisch: | METHODS FOR FORMING A POLYMER BEAD FOAM INCLUDING A NANOSTRUCTURED FLUOROPOLYMER | [2021/25] | Französisch: | PROCÉDÉS DE FORMATION DE MOUSSE DE BILLES DE POLYMÈRE COMPRENANT UN FLUOROPOLYMÈRE NANOSTRUCTURÉ | [2021/25] | Prüfungsverfahren | 24.12.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/23] | 26.01.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JP2017179212 (JSP CORP) [X] 1-5,7,9,11,12,14 * paragraphs [0032] - [0036] - [0 39] - [0042] - [0 62] - [0068] - [0 71] - [0072] - [0 77] * * figures 1-4 * [Y] 6,8,10,13,15; | [A]CN109251412 (UNIV HUNAN TECHNOLOGY) [A] 1-15* example 3 *; | [Y]US2019338098 (RAMAKRISHNAN VAIDYANATH [NL], et al) [Y] 6,8,10,13,15 * paragraphs [0005] , [0 29] - [0030] - [0 33] , [0 45] , [0 64] , [0 65] , [0 75] - [0077] * | vom Anmelder | US4154775 | US5314925 | US5804654 | US6040370 | WO2018122747 | EP20180214797 |