EP3747060 - ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN KRYOGENES SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.03.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.08.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tokamak Energy Ltd 173 Brook Drive Milton Abingdon, Oxfordshire OX14 4SD / GB | [2020/50] | Erfinder | 01 /
BRITTLES, Greg c/o Tokamak Energy Ltd Culham Innovation Centre D5 Culham Science Centre Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 3DB / GB | 02 /
SLADE, Robert c/o Tokamak Energy Ltd Culham Innovation Centre D5 Culham Science Centre Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4SD / GB | 03 /
KRUIP, Marcel c/o Tokamak Energy Ltd Culham Innovation Centre D5 Culham Science Centre Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 3DB / GB | 04 /
VAN NUGTEREN, Bas 29 Marina Way Abingdon, Oxfordshire OX14 5TN / GB | [2020/50] | Vertreter | Watkin, Timothy Lawrence Harvey Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0JB / GB | [N/P] |
Frühere [2020/50] | Watkin, Timothy Lawrence Harvey Marks & Clerk LLP Fletcher House The Oxford Science Park Heatley Road Oxford OX4 4GE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19702701.4 | 30.01.2019 | [2020/50] | WO2019GB50241 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20180001476 | 30.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201801476 | GB20180012120 | 25.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201812120 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019150091 | Datum: | 08.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3747060 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.08.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3747060 | Datum: | 13.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.08.2019 | Klassifikation | IPC: | H01L39/16, H02H7/00 | [2020/50] | CPC: |
H10N60/30 (EP,KR,RU,US);
H01F6/02 (US);
G01R15/202 (KR);
G01R19/0092 (KR);
G01R19/12 (KR);
G01R33/3815 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN KRYOGENES SYSTEM | [2020/50] | Englisch: | MONITORING DEVICE FOR CRYOGENIC SYSTEM | [2020/50] | Französisch: | DISPOSITIF DE SURVEILLANCE POUR SYSTÈME CRYOGÉNIQUE | [2020/50] | Eintritt in die regionale Phase | 20.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/50] | 20.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.03.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.03.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.03.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 16.01.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 13.04.2022 | AT | 13.04.2022 | CZ | 13.04.2022 | DK | 13.04.2022 | EE | 13.04.2022 | ES | 13.04.2022 | FI | 13.04.2022 | HR | 13.04.2022 | LT | 13.04.2022 | LV | 13.04.2022 | MC | 13.04.2022 | NL | 13.04.2022 | PL | 13.04.2022 | RO | 13.04.2022 | RS | 13.04.2022 | SE | 13.04.2022 | SI | 13.04.2022 | SK | 13.04.2022 | SM | 13.04.2022 | BG | 13.07.2022 | NO | 13.07.2022 | GR | 14.07.2022 | IS | 13.08.2022 | PT | 16.08.2022 | [2024/29] |
Frühere [2023/25] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SI | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 13.04.2022 | |
AT | 13.04.2022 | ||
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AT | 13.04.2022 | |
CZ | 13.04.2022 | ||
DK | 13.04.2022 | ||
EE | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RO | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
SK | 13.04.2022 | ||
SM | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AT | 13.04.2022 | |
DK | 13.04.2022 | ||
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
IS | 13.08.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
PL | 13.04.2022 | ||
RS | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
HR | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
LV | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
BG | 13.07.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
GR | 14.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 13.04.2022 | |
ES | 13.04.2022 | ||
FI | 13.04.2022 | ||
LT | 13.04.2022 | ||
NL | 13.04.2022 | ||
SE | 13.04.2022 | ||
NO | 13.07.2022 | ||
PT | 16.08.2022 | ||
Frühere [2022/44] | NL | 13.04.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS6452331 (HITACHI CABLE); | [A]JP2006332559 (TOSHIBA CORP); | [AD]WO2017042541 (TOKAMAK ENERGY LTD [GB]) | Prüfung | EP1876609 |