EP3740291 - TENNISWAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.07.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LENFERS, Alexander Butenwall 10 48691 Vreden / DE | [2021/33] |
Frühere [2020/48] | Für alle benannten Staaten LENFERS, Alexander Butenwall 10 48691 Vreden / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2020/48] | Vertreter | Herzog IP Patentanwalts GmbH Steinstraße 16-18 40212 Düsseldorf / DE | [2020/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19702803.8 | 11.01.2019 | [2020/48] | WO2019EP25013 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20181000367 | 18.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018000367 | [2020/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019141509 | Datum: | 25.07.2019 | Sprache: | DE | [2019/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3740291 | Datum: | 25.11.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.07.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3740291 | Datum: | 18.08.2021 | Sprache: | DE | [2021/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.07.2019 | Klassifikation | IPC: | A63B69/00, A63B102/02, A63B63/00, A63B69/38, A61B1/00, A61B1/227, A61B5/01, A61B5/00, A61N5/06, A63B71/02 | [2021/10] | CPC: |
A63B69/0097 (EP,US);
A61B1/0655 (EP,US);
A61B5/01 (EP);
A61N5/0603 (EP);
A63B69/38 (EP,US);
A63B71/022 (EP);
G09B19/0038 (US);
A61B2505/07 (EP);
A61B5/4848 (EP);
A61B5/7465 (EP);
A61N2005/0605 (EP);
A61N2005/0626 (EP);
A61N2005/0644 (EP);
A61N2005/0652 (EP);
A61N2005/0659 (EP);
A63B2063/001 (EP);
A63B2102/02 (EP,US);
A63B2209/00 (EP,US);
|
Frühere IPC [2020/48] | A63B69/00, A63B69/38, A63B63/00, A63B102/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TENNISWAND | [2020/48] | Englisch: | TENNIS WALL | [2020/48] | Französisch: | MUR DE TENNIS | [2020/48] | Eintritt in die regionale Phase | 14.08.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.08.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.08.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.11.2019 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.08.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/48] | 14.08.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.05.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.01.2019 | AL | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | HR | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | MK | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | RS | 18.08.2021 | SE | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | SM | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | NO | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | IE | 11.01.2022 | LU | 11.01.2022 | BE | 31.01.2022 | [2024/25] |
Frühere [2024/23] | AL | 18.08.2021 | |
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 18.08.2021 | |
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/25] | CZ | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/24] | CZ | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/21] | DK | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 18.08.2021 | |
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 18.08.2021 | |
NO | 18.11.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]EP0220111 (PREGONAS ANTONIO OBRADORS) [X] 1-4,10 * column 3, line 20 - column 6, line 19; figures 1-13 * [I] 5-9; | [X]US9155952 (YAMANASHI TATSUYA [JP]) [X] 1-3,10* column 4, line 14 - column 9, line 54; figures 1-11 * |