EP3749196 - HYBRIDSYSTEM FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE UND EINER RADIOFREQUENZABLATION SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN BETRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.08.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.08.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 03.04.2024 [2024/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Universitätsplatz 2 39106 Magdeburg / DE | [2024/14] |
Frühere [2020/51] | Für alle benannten Staaten Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Universitätsplatz 2 39106 Magdeburg / DE | Erfinder | 01 /
GERLACH, Thomas Hanns-Eisler-Platz 2 39128 Magdeburg / DE | 02 /
PANNICKE, Enrico Herweghstraße 4 39114 Magdeburg / DE | [2020/51] | Vertreter | Kröncke, Rolf, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Plathnerstraße 3A 30175 Hannover / DE | [2024/14] |
Frühere [2020/51] | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19704289.8 | 06.02.2019 | [2020/51] | WO2019EP52896 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810102965 | 09.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018102965 | [2020/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019154850 | Datum: | 15.08.2019 | Sprache: | DE | [2019/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3749196 | Datum: | 16.12.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.08.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3749196 | Datum: | 03.04.2024 | Sprache: | DE | [2024/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.2019 | Klassifikation | IPC: | A61B5/055, A61B18/08, A61B18/12, A61B18/14 | [2023/35] | CPC: |
A61B5/055 (EP,US);
A61B5/0036 (US);
A61B18/1206 (EP,US);
A61B18/14 (EP,US);
A61B2018/00577 (EP,US);
A61B2018/00642 (EP);
A61B2018/00994 (EP);
A61B2018/128 (EP);
A61B2018/1293 (EP);
A61B2090/374 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2020/51] | A61B5/055, A61B18/08, A61B18/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYBRIDSYSTEM FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE UND EINER RADIOFREQUENZABLATION SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN BETRIEB | [2020/51] | Englisch: | HYBRID SYSTEM FOR PERFORMING A MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY AND A RADIOFREQUENCY ABLATION, AND METHOD FOR THE OPERATION THEREOF | [2020/51] | Französisch: | SYSTÈME HYBRIDE POUR LA RÉALISATION D'UNE IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE ET D'UNE ABLATION PAR FRÉQUENCE RADIO AINSI QUE PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2020/51] | Eintritt in die regionale Phase | 21.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/51] | 21.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.08.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAI]US5323778 (KANDARPA KRISHNA [US], et al) [X] 1,2 * figure 1 * [A] 5 [I] 3,4; | [XAI]US2011301450 (HUE YIK-KIONG [US], et al) [X] 1-3 * paragraphs [0010] , [0013] , [0039] , [0040] , [0045] , [0051] , [0057] , [0059] , [0063] , [0066]; figures 6,8; claim 1 * [A] 5 [I] 4; | [XI] - THOMAS GERLACH ET AL, "Proof of Concept of a Hybrid MRI-Ablation System", ABSTRACT BOOK 3RD CONFERENCE ON IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS & FOKUS NEURORADIOLOGIE IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS & FOKUS NEURORADIOLOGIE RECENT PROGRESS AND DEVELOPMENTS, Magdeburg, Germany, (20171106), page 15, XP055580789 [X] 1-3 * Seite 15: ID 15 * [I] 4,5 | [XAI] - HUE YIK-KIONG ET AL, "Magnetic Resonance Mediated Radiofrequency Ablation", IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 37, no. 2, doi:10.1109/TMI.2017.2753739, ISSN 0278-0062, (20180201), pages 417 - 427, (20180201), XP011676591 [X] 1-3 * the whole document * [A] 5 [I] 4 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2017.2753739 | [A] - KIM SHULTZ ET AL, "Tissue Impedance Implications of Performing RF Ablation at 64 MHz Temperature Impedance", PROC. INTL. SOC. MAG. RESON. MED., (20120101), page 559, XP055580812 [A] 1-5 * the whole document * |