EP3755947 - VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BRENNKAMMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/01] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BRENNKAMMER | ||
[2022/24] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.07.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 31.08.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Technology GmbH Brown Boveri Strasse 8 5400 Baden / CH | [2021/15] |
Frühere [2021/01] | Für alle benannten Staaten General Electric Technology GmbH Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Erfinder | 01 /
YANG, Shizhong 175 Addison Road Windsor, Connecticut 06095-0500 / US | 02 /
MURPHY, Robert 175 Addison Road Windsor, Connecticut 06095-0500 / US | 03 /
TU, Jilin 1 Research Circle Niskayuna New York 12309-1027 / US | 04 /
HUANG, Dayu 1 Research Circle Niskayuna New York 12309-1027 / US | 05 /
SHI, Xiaolei KWC 289 1 Research Circle Niskayuna New York 12309 / US | [2021/01] | Vertreter | Wesela-Bauman, Grzegorz ul. Kosciuszki 14 96-300 Zyrardow / PL | [2022/35] |
Frühere [2021/01] | Dittmann, Rolf Freigutpartners IP Law Firm Hahnrainweg 4 5400 Baden / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19704593.3 | 07.02.2019 | [2021/01] | WO2019EP53042 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201815899439 | 20.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815899439 | [2021/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019162100 | Datum: | 29.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3755947 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.08.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3755947 | Datum: | 31.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.08.2019 | Klassifikation | IPC: | F23N5/00, F23N1/02 | [2021/01] | CPC: |
F02D41/1453 (EP,KR,US);
F23N5/006 (EP,KR,US);
F23N1/022 (EP,KR,US);
F02D35/022 (EP,KR,US);
F02D35/023 (EP,KR);
F23L7/007 (KR,US);
F23N5/082 (KR,US);
F02D41/1461 (EP,US);
F23L2900/07006 (US);
F23L2900/07007 (US);
F23N2223/40 (EP,KR,US);
F23N2225/04 (EP,KR,US);
F23N2229/04 (EP,KR);
F23N2229/14 (EP,KR,US);
F23N2229/20 (EP,KR,US);
F23N2239/02 (EP,KR,US);
F23N2900/05001 (EP,KR,US);
F23N2900/05003 (EP,KR,US);
Y02E20/34 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BRENNKAMMER | [2022/24] | Englisch: | METHOD FOR OPERATING A COMBUSTION CHAMBER | [2022/24] | Französisch: | PROCÉDÉ PERMETTANT DE FAIRE FONCTIONNER UNE CHAMBRE DE COMBUSTION | [2022/24] |
Frühere [2021/01] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER BRENNKAMMER | ||
Frühere [2021/01] | SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING A COMBUSTION CHAMBER | ||
Frühere [2021/01] | SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE FAIRE FONCTIONNER UNE CHAMBRE DE COMBUSTION | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/53] | 14.09.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.05.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 29.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.05.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.07.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.07.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.07.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 01.06.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/32] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 05.07.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.07.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.07.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 31.08.2022 | AT | 31.08.2022 | CZ | 31.08.2022 | DK | 31.08.2022 | EE | 31.08.2022 | ES | 31.08.2022 | FI | 31.08.2022 | HR | 31.08.2022 | IT | 31.08.2022 | LT | 31.08.2022 | LV | 31.08.2022 | MC | 31.08.2022 | NL | 31.08.2022 | RO | 31.08.2022 | RS | 31.08.2022 | SE | 31.08.2022 | SI | 31.08.2022 | SK | 31.08.2022 | SM | 31.08.2022 | NO | 30.11.2022 | GR | 01.12.2022 | IS | 31.12.2022 | PT | 02.01.2023 | GB | 07.02.2023 | IE | 07.02.2023 | LU | 07.02.2023 | BE | 28.02.2023 | CH | 28.02.2023 | FR | 28.02.2023 | LI | 28.02.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/11] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
GB | 07.02.2023 | ||
IE | 07.02.2023 | ||
LU | 07.02.2023 | ||
BE | 28.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
FR | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
GB | 07.02.2023 | ||
IE | 07.02.2023 | ||
LU | 07.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
LU | 07.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
Frühere [2023/44] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Frühere [2023/21] | DK | 31.08.2022 | |
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/20] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/12] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Frühere [2023/10] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Frühere [2023/09] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/08] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5798946 (KHESIN MARK [US]) [A] 1 * column 1, line 5 - column 9, line 6; figures 1-6 *; | [A]GB2390675 (UNIV GREENWICH [GB]) [A] 1* page 2, line 1 - page 5, line 16; figures 1,2 *; | [A]US2009120382 (MIN TAE-SIK [KR]) [A] 1 * paragraph [0009] - paragraph [0053]; figures 1,2 * |