EP3732255 - KORROSIONSSCHUTZ FÜR METALLISCHE SUBSTRATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.08.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Universal Matter GBR Limited Wilton Innovation Centre Redcar, Yorkshire TS10 4RF / GB | [2024/07] |
Frühere [2020/45] | Für alle benannten Staaten Applied Graphene Materials UK Limited Wilton Innovation Centre Redcar, Yorkshire TS10 4RF / GB | Erfinder | 01 /
WEAVER, William c/o Applied Graphene Materials UK Limited Wilton Innovation Centre Redcar TS10 4RF / GB | 02 /
SHARP, Matthew David c/o Applied Graphene Materials UK Limited Wilton Innovation Centre Redcar TS10 4RF / GB | 03 /
JOHNSON, Gaven c/o Applied Graphene Materials UK Limited Wilton Innovation Centre Redcar TS10 4RF / GB | [2020/45] | Vertreter | Swindell & Pearson Limited 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [2020/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19705790.4 | 06.02.2019 | [2020/45] | WO2019GB50316 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20180001931 | 06.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201801931 | [2020/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019155201 | Datum: | 15.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3732255 | Datum: | 04.11.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.08.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.2019 | Klassifikation | IPC: | C09C1/48, C23C28/04, C01B32/158, C01B32/182, C01B32/198, C01B32/194, B05D7/14, B05D7/00, C09D5/08, C08K3/04 | [2020/45] | CPC: |
C01B32/182 (EP,US);
C09D5/084 (GB,KR,US);
B05D1/36 (GB,US);
B05D7/14 (EP,GB,KR,US);
B05D7/54 (EP,GB,KR,US);
B82Y30/00 (GB,US);
C01B32/158 (KR,US);
C01B32/194 (EP,KR,US);
C08K3/042 (EP,KR,US);
C09D163/00 (US);
C09D5/08 (EP,GB,US);
C09D5/24 (GB,KR,US);
C09D7/20 (KR,US);
C09D7/40 (KR,US);
C09D7/61 (GB,KR,US);
C09D7/62 (US);
C09D7/66 (GB,US);
C09D7/69 (US);
C09D7/70 (GB,US);
C23C28/04 (EP,KR,US);
B05D2202/20 (EP,GB,US);
B05D2202/25 (EP,GB,US);
B05D2601/20 (GB,US);
C01B2202/22 (EP,KR,US);
C01B2204/04 (US);
C01B2204/22 (EP,KR,US);
C01B2204/32 (US);
C01P2004/20 (EP,US);
C01P2004/24 (EP,US);
C01P2004/60 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KORROSIONSSCHUTZ FÜR METALLISCHE SUBSTRATE | [2020/45] | Englisch: | CORROSION PROTECTION FOR METALLIC SUBSTRATES | [2020/45] | Französisch: | PROTECTION CONTRE LA CORROSION DESTINÉE À DES SUBSTRATS MÉTALLIQUES | [2020/45] | Eintritt in die regionale Phase | 28.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/45] | 28.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.06.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2017349763 (WU MARK Y [TW], et al) [Y] 14-16,20,21 * abstract * * examples 1-4 ** claims 1-16 *; | [XYI] - POURHASHEM SEPIDEH ET AL, "Excellent corrosion protection performance of epoxy composite coatings filled with amino-silane functionalized graphene oxide", SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, (20170322), vol. 317, doi:10.1016/J.SURFCOAT.2017.03.050, ISSN 0257-8972, pages 1 - 9, XP029975583 [X] 1-5,8-11,19 * abstract * * paragraph [02.3] * * figures 5,6,9 * [Y] 14-16,20,21 [I] 12,13,21 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.03.050 | [XY] - YONG TAE PARK ET AL, "Epoxy Toughening with Low Graphene Loading", ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, DE, (20150101), vol. 25, no. 4, doi:10.1002/adfm.201402553, ISSN 1616-301X, pages 575 - 585, XP055587496 [X] 1-5,8-11,19 * abstract * * paragraph [experimental section] * * figure 10 * * paragraph [introduction] * [Y] 14-16,20,21 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201402553 | [XY] - SWETHA CHANDRASEKARAN ET AL, "Thermally reduced graphene oxide acting as a trap for multiwall carbon nanotubes in bi-filler epoxy composites", COMPOSITES PART A: APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING, AMSTERDAM, NL, (20130226), vol. 49, doi:10.1016/j.compositesa.2013.02.008, ISSN 1359-835X, pages 51 - 57, XP055586938 [X] 1-5,8-11 * abstract * * paragraph [experimental section]; figure 1 * [Y] 14-16,20,21 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2013.02.008 |