|
17.04.2024 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.06.2023 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.05.2023 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.05.2023 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.05.2023 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.03.2023 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.01.2023 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.01.2023 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.01.2023 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
19.01.2023 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.01.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
19.01.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
15.12.2022 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.06.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.06.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.06.2021 |
Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
18.06.2021 |
Antwort auf Anforderung einer Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.05.2021 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2021 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
12.04.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.02.2021 |
Antrag auf Gebührenzahlung zurückgewiesen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.10.2020 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
02.10.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.10.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.10.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.09.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
09.09.2020 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
07.09.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2020 |
Schreiben bezüglich der Priorität |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.08.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.08.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
10.07.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
06.09.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
06.09.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
31.05.2019 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
31.05.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
31.05.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
31.05.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
02.04.2019 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.03.2019 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.03.2019 |
Anlage |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.03.2019 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.03.2019 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
13.03.2019 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
13.03.2019 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |