EP3759441 - ELEKTROMAGNETISCHER DURCHFLUSSMESSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.12.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.09.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 29.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB Schweiz AG Bruggerstrasse 66 5400 Baden / CH | [2021/01] | Erfinder | 01 /
DASGUPTA, Subhashish H259, Sonestaa Meadows, Thubarahalli Village Varthur Hobli Bangalore 560066 / IN | 02 /
DRAPER, Simon 2 Barberry Close Cheltenham GL50 / GB | 03 /
WATSON, Graham The Bungalow, Old Road Maisemore, Gloucestershire / GB | [2021/01] | Vertreter | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [2021/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19711705.4 | 18.02.2019 | [2021/01] | WO2019IB51280 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN201841007563 | 28.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN201841007563 | [2021/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019166908 | Datum: | 06.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3759441 | Datum: | 06.01.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.09.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3759441 | Datum: | 14.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.09.2019 | Klassifikation | IPC: | G01F1/58, G01F15/06, G01F25/00 | [2021/01] | CPC: |
G01F1/588 (EP);
G01F1/586 (EP,US);
G01F1/584 (US);
G01F15/06 (US);
G01F15/063 (EP);
G01F25/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROMAGNETISCHER DURCHFLUSSMESSER | [2021/01] | Englisch: | AN ELECTROMAGNETIC FLOWMETER | [2021/01] | Französisch: | DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE | [2021/01] | Eintritt in die regionale Phase | 26.08.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.08.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.08.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/01] | 26.08.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.01.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 14.06.2023 | CZ | 14.06.2023 | DK | 14.06.2023 | EE | 14.06.2023 | ES | 14.06.2023 | FI | 14.06.2023 | HR | 14.06.2023 | IT | 14.06.2023 | LT | 14.06.2023 | LV | 14.06.2023 | NL | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | RS | 14.06.2023 | SE | 14.06.2023 | SI | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | SM | 14.06.2023 | NO | 14.09.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | PT | 16.10.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/25] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 14.06.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]GB990484 (MAWDSLEY S LTD) [X] 1,3 * page 2, lines 45-100; figures 1,2,3 * [Y] 2,4,5; | [A]US3503258 (BAKER ROGER CECIL) [A] 1-5* column 4, line 60 - column 5, line 22; figure 3 *; | [XY]AU2011348795 (SHANGHAI WELLTECH INSTR CO LTD, et al) [X] 1,3 * page 6, lines 9-17; figures 3, 4 * [Y] 2,4,5; | [XYI]CN204694303U (EMERSON PROCESS MAN FLOW TECHNOLOGIES CO LTD) [X] 1,3 * paragraph [0003] * * paragraphs [0031] , [0032]; figure 2 * * paragraphs [0038] - [0040]; figure 5 * [Y] 2 [I] 4,5; | [X]US2016061856 (MARSH LAWRENCE B [US]) [X] 1-5 * paragraph [0005] * * paragraph [0040]; figure 4 * * paragraphs [0045] - [0048]; figures 8_a, 8_b, 8_c * * paragraph [0050] * * figure 9_b * |