EP3803715 - ERFASSUNG EINER ENTITÄTSWEBSEITENVERKNÜPFUNG AUF DER BASIS EINER TOPOLOGISCHEN BEZIEHUNGSGRAFIK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [N/P] |
Frühere [2021/15] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052 / US | Erfinder | 01 /
SU, Bai MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
MA, Chao MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
ZHOU, Changhai MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
HUA, Shujun MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 05 /
LU, Yuan MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 06 /
WEN, Ning MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2021/15] | Vertreter | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [2021/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19726277.7 | 13.05.2019 | [2021/15] | WO2019US31915 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201810516375 | 25.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201810516375 | [2021/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019226371 | Datum: | 28.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3803715 | Datum: | 14.04.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.11.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.11.2019 | Klassifikation | IPC: | G06N5/02 | [2021/15] | CPC: |
G06N5/022 (EP,US);
G06F16/9024 (US);
G06F16/953 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERFASSUNG EINER ENTITÄTSWEBSEITENVERKNÜPFUNG AUF DER BASIS EINER TOPOLOGISCHEN BEZIEHUNGSGRAFIK | [2021/15] | Englisch: | ACQUIRING ENTITY WEBPAGE LINK BASED ON TOPOLOGICAL RELATIONSHIP GRAPH | [2021/15] | Französisch: | ACQUISITION DE LIEN DE PAGE WEB D'ENTITÉ SUR LA BASE D'UN GRAPHE DE RELATION TOPOLOGIQUE | [2021/15] | Eintritt in die regionale Phase | 12.10.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.10.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.10.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/15] | 12.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.07.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]EP3051433 (UNIV PEKING FOUNDER GROUP CO [CN], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0025] - paragraph [0056] ** figures 1-4 * |