EP3791674 - MECHANISMUS ZUR SSB-ÜBERTRAGUNG IN NR-U [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.10.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.02.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten InterDigital Patent Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809 / US | [2023/11] |
Frühere [2022/46] | Für alle benannten Staaten InterDigital Patent Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, Delaware 19809-3727 / US | ||
Frühere [2021/11] | Für alle benannten Staaten CONVIDA WIRELESS, LLC 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | Erfinder | 01 /
LI, Yifan 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 02 /
IYER, Lakshmi, R. 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 03 /
TSAI, Allan, Y. 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 04 /
LI, Qing 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 05 /
AWADIN, Mohamed 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 06 /
MURRAY, Joseph, M. 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | 07 /
ZHANG, Guodong 200 Bellevue Parkway Suite 300 Wilmington, DE 19809-3727 / US | [2021/11] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2021/11] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19726828.7 | 09.05.2019 | [2021/11] | WO2019US31545 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862669613P | 10.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862669613 P | [2021/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019217697 | Datum: | 14.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3791674 | Datum: | 17.03.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.11.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.11.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W74/08, H04W16/14, H04W56/00 | [2021/11] | CPC: |
H04W74/0808 (EP,KR);
H04W72/12 (US);
H04J11/0069 (KR);
H04L41/0806 (US);
H04L5/0048 (US);
H04W16/14 (EP,KR);
H04W48/10 (KR);
H04W56/00 (KR);
H04W56/001 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MECHANISMUS ZUR SSB-ÜBERTRAGUNG IN NR-U | [2021/11] | Englisch: | MECHANISM FOR SSB TRANSMISSION IN NR-U | [2021/11] | Französisch: | MÉCANISME DE TRANSMISSION SSB DANS NR-U | [2021/11] | Eintritt in die regionale Phase | 09.11.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.11.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/11] | 09.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.01.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |