EP3746216 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROKAPSELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.12.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 29.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | [2021/11] |
Frühere [2020/50] | Für alle benannten Staaten Firmenich SA P.O. Box 239, 1, route des Jeunes 1211 Geneva 8 / CH | Erfinder | 01 /
ELABBADI, Amal Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | 02 /
ERNI, Philipp Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | 03 /
JACQUEMOND, Marlene Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | [2020/50] | Vertreter | Strych, Sebastian, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/50] | Dureisseix, Valérie Firmenich SA Corporate Legal & Compliance - IP Group 7, rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19732019.5 | 19.06.2019 | [2020/50] | WO2019EP66213 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20180179125 | 21.06.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 18179125 | [2020/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019243425 | Datum: | 26.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3746216 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.12.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.12.2019 | Klassifikation | IPC: | B01J13/10, A61Q3/00, A61Q5/02, A61Q19/00, A61K8/11, A61K9/50, B01J13/14, B01J13/16, C11D3/50, A23L27/12 | [2020/50] | CPC: |
B01J13/10 (EP,US);
A23L27/72 (EP,US);
A23P10/30 (EP,US);
B01J13/14 (EP);
B01J13/16 (EP,US);
C11D3/505 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROKAPSELN | [2020/50] | Englisch: | PROCESS FOR PREPARING MICROCAPSULES | [2020/50] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE MICROCAPSULES | [2020/50] | Eintritt in die regionale Phase | 03.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/50] | 03.09.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.07.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO2008085997 (OCEAN NUTRITION CANADA LTD [CA], et al); | [XI]WO2009054841 (SENSIENT FLAVORS INC [US], et al); | [XI]US2010055281 (BARROW COLIN J [AU], et al); | [A]US2017216166 (SASAKI TAKASHI [US], et al) |