EP3803389 - VORRICHTUNG ZUM TRENNEN EINER BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.12.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.12.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417 / US | [2021/15] | Erfinder | 01 /
LI, Peng 425 Smith Pl Ridgewood, New Jersey 07450 / US | 02 /
WENTZELL, Scott 35 Maplewood Blvd Suffern, NY 10901 / US | [2022/04] |
Frühere [2021/15] | 01 /
LI, Peng 425 Smith Pl Ridgewood, New Jersey 07450 / US | ||
02 /
WENTZELL, Scott 512 Bloomfield Ave Apt 5N Caldwell, New Jersey 07006 / US | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2021/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19734193.6 | 06.06.2019 | [2021/15] | WO2019US35761 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862681894P | 07.06.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862681894 P | [2021/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019236822 | Datum: | 12.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3803389 | Datum: | 14.04.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.12.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3803389 | Datum: | 26.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.12.2019 | Klassifikation | IPC: | G01N33/49, A61B5/15, A61B5/154, B01L3/00 | [2021/15] | CPC: |
G01N33/491 (EP,KR);
A61B5/150755 (EP,KR,US);
A61B5/15003 (EP,KR,US);
A61B5/150213 (US);
A61B5/150251 (US);
A61B5/150351 (EP,KR,US);
A61B5/154 (EP,KR);
B01L3/502 (EP,KR);
B01L2300/0681 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM TRENNEN EINER BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEIT | [2021/15] | Englisch: | BIOLOGICAL FLUID SEPARATION DEVICE | [2021/15] | Französisch: | DISPOSITIF DE SÉPARATION DE FLUIDE BIOLOGIQUE | [2021/15] | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.11.2019 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/15] | 04.01.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.08.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.12.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.12.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.12.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP22151355.9 / EP4001916 | Einspruch (Einsprüche) | 27.10.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.06.2019 | AL | 26.01.2022 | CY | 26.01.2022 | CZ | 26.01.2022 | DK | 26.01.2022 | EE | 26.01.2022 | FI | 26.01.2022 | HR | 26.01.2022 | LT | 26.01.2022 | LV | 26.01.2022 | MC | 26.01.2022 | MK | 26.01.2022 | NL | 26.01.2022 | PL | 26.01.2022 | RO | 26.01.2022 | RS | 26.01.2022 | SE | 26.01.2022 | SI | 26.01.2022 | SK | 26.01.2022 | SM | 26.01.2022 | TR | 26.01.2022 | BG | 26.04.2022 | NO | 26.04.2022 | GR | 27.04.2022 | IS | 26.05.2022 | PT | 26.05.2022 | IE | 06.06.2022 | LU | 06.06.2022 | BE | 30.06.2022 | CH | 30.06.2022 | LI | 30.06.2022 | [2024/29] |
Frühere [2024/25] | HU | 06.06.2019 | |
AL | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
LU | 06.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 26.01.2022 | |
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
LU | 06.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 26.01.2022 | |
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
LU | 06.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/26] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
LU | 06.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
LU | 06.06.2022 | ||
CH | 30.06.2022 | ||
LI | 30.06.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 06.06.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/49] | CZ | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/48] | CZ | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/47] | DK | 26.01.2022 | |
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/46] | DK | 26.01.2022 | |
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/42] | FI | 26.01.2022 | |
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 26.01.2022 | |
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 26.01.2022 | |
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 26.01.2022 | |
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/34] | LT | 26.01.2022 | |
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 26.01.2022 | |
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
Frühere [2022/31] | NL | 26.01.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2016205779 (BECTON DICKINSON CO [US]); | [A]US2017354362 (XU QIHUA [US], et al); | [A]US2018049686 (MARCHIARULLO DANIEL J [US], et al) |