14.06.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] |
17.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] |
03.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
26.05.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.06.2023 [2023/26] |
21.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.05.2023 [2023/21] |
14.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.05.2023 [2023/20] |
03.02.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] |
20.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.02.2023 [2023/08] |
02.12.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.01.2023 [2023/01] |
02.12.2022 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 04.01.2023 [2023/01] |
04.11.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.12.2022 [2022/49] |
28.10.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.11.2022 [2022/48] |
21.10.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.11.2022 [2022/47] |
14.10.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.11.2022 [2022/46] |
16.09.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.10.2022 [2022/42] |
26.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.09.2022 [2022/39] |
12.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.09.2022 [2022/37] |
05.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
29.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] |
15.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] |
01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
21.01.2022 |
Änderung - Teilanmeldung(en) |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
24.12.2021 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 26.01.2022 [2022/04] |
17.12.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
17.12.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
17.12.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
05.08.2021 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
30.07.2021 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] |
30.07.2021 |
Änderung - Erfinder |
|
30.07.2021 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 01.09.2021 [2021/35] |
25.06.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.04.2021 |
Änderung - Erfinder |
|
12.03.2021 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
12.03.2021 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
12.03.2021 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
22.02.2021 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.02.2021 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.01.2021 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.01.2021 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.01.2021 |
Änderung durch den Anmelder |
|
04.01.2021 |
Änderung - Vertreter |
|
04.01.2021 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.06.2020 |
Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder |
|
17.12.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.12.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.12.2019 |
Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder |
|
08.07.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|